Společenství vlastníků Bystřická 516/10, Praha 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Bystřická 516/10, Praha 4 (04541758) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bystřická 516/10, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 2015 Společenství vlastníků Bystřická 516/10, Praha 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Bystřická 516/10, Praha 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Bystřická 516/10, Praha 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 11. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 16864 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04541758 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Bystřická 516/10, Praha 4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.11.2015 |
Zapsána dne: | 26.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bystřická 516/10, Praha 14000, Česká republika | 26.11.2015 |
---|
předseda výboru | Ing. Zuzana Janurová |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2024 |
Adresa | Bystřická 516/10, 14000 Praha |
člen výboru | Bc. Petr Možíš |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2024 |
Adresa | Bystřická 516/10, 14000 Praha |
člen výboru | Ing. Magdalena Váňová |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2024 |
Adresa | Ke kašně 303/12, 14200 Praha 4 |
člen výboru | Bc. Petr Možíš |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 6.2.2024 |
Adresa | Bystřická 516/10, 14000 Praha |
člen výboru | Pavel Škop |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 6.2.2024 |
Adresa | Bystřická 516/10, 14000 Praha |
předseda výboru | Zuzana Janurová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 do 6.2.2024 |
Adresa | Bystřická 516/10, 14000 Praha |
předseda výboru | Zuzana Tomová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 22.6.2022 |
Adresa | Bystřická 516/10, 14000 Praha |
Člen výboru | Bc. Petr Možíš |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 20.11.2019 |
Adresa | Bystřická 516/10, 14000 Praha |
Člen výboru | Pavel Škop |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 20.11.2019 |
Adresa | Bystřická 516/10, 14000 Praha |
Předseda výboru | Jiří Pitrman |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 20.11.2019 |
Adresa | Bystřická 516/10, 14000 Praha |
IČO: | 04541758 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Bystřická 516/10, Praha 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 11. 2015 |
Sídlo: | Bystřická 516/10, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |