Společenství vlastníků Brunclíkova čp. 1822, čp. 1823 a čp. 1824 Praha má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Brunclíkova čp. 1822, čp. 1823 a čp. 1824 Praha (27126765) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Brunclíkova 1823/4, 16200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 3. 2004 Společenství vlastníků Brunclíkova čp. 1822, čp. 1823 a čp. 1824 Praha má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Brunclíkova čp. 1822, čp. 1823 a čp. 1824 Praha nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Brunclíkova čp. 1822, čp. 1823 a čp. 1824 Praha na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4611 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27126765 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Brunclíkova čp. 1822, čp. 1823 a čp. 1824 Praha | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.3.2004 |
Zapsána dne: | 13.3.2004 | |
den vzniku společenství: 22.8.2003 | 13.3.2004 - 15.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Brunclíkova 1823/4, Praha 6 16200, Česká republika | 13.3.2004 |
---|
předseda společenství vlastníků | Ivana Hlasivcová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2021 |
Adresa | Brunclíkova 1824/2, 16200 Praha |
předseda společenství vlastníků | Ivana Hlasivcová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2016 do 23.4.2021 |
Adresa | Brunclíkova 1824/2, 16200 Praha |
pověřený vlastník | Ivana Hlasivcová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2009 do 15.6.2016 |
Adresa | Brunclíkova 1824/2, 16200 Praha 6 |
člen výboru | Eduard Šnek |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2008 do 21.1.2009 |
Adresa | Brunclíkova 1823/4, 16000 Praha 6 |
místopředseda výboru | Dagmar Freudová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2008 do 21.1.2009 |
Adresa | Brunclíkova 1823/4, 16000 Praha 6 |
předseda výboru | Pavel Chlup |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2008 do 21.1.2009 |
Adresa | Hošťálkova 29, 16000 Praha 6 |
pověřený vlastník | Alena Čekanová |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2006 do 11.4.2008 |
Adresa | Brunclíkova 1822/6, 16200 Praha 6 |
předseda výboru | Ing. Lubomír Kozár |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2004 do 20.2.2006 |
Adresa | Brunclíkova 1823/4, Praha 6 |
člen výboru | Ing. Jiří Hradil CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2004 do 20.2.2006 |
Adresa | Brunclíkova 1822/6, Praha 6 |
člen výboru | Jiří Stejskal |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2005 do 20.2.2006 |
Adresa | Brunclíkova 1824/2, Praha 6 |
člen výboru | Ing. Lenka Hulmanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2004 do 5.5.2005 |
Adresa | Brunclíkova 1822/6, Praha 6 |
IČO: | 27126765 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Brunclíkova čp. 1822, čp. 1823 a čp. 1824 Praha |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 3. 2004 |
Sídlo: | Brunclíkova 1823/4, Praha 16200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |