Společenství vlastníků Borovského 829 Karviná-Ráj má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Borovského 829 Karviná-Ráj (27783995) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Borovského 829/20, 73401 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 2006 Společenství vlastníků Borovského 829 Karviná-Ráj má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Borovského 829 Karviná-Ráj nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Borovského 829 Karviná-Ráj na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 12. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5343 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27783995 | |
Jméno: | Společenství pro dům č. p. 829 v Karviné - Ráji | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.12.2006 |
Zapsána dne: | 13.12.2006 | |
- Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 24.6.2014 - 10.6.2016 | |
Den vzniku společenství: 21.4.2006 - Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 13.12.2006 - 24.6.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Borovského 829/20, Karviná 73401, Česká republika | 24.6.2014 |
---|
předseda výboru | Josef Giemsa |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2021 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
místopředseda výboru | JUDr. Vladislav Bujok |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2021 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
člen výboru | MVDr. David Oslizlok |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2021 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
místopředseda výboru | JUDr. Vladislav Bujok |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2016 do 16.4.2021 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
člen výboru | MVDr. David Oslizlok |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2016 do 16.4.2021 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
předseda výboru | Josef Giemsa |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2016 do 16.4.2021 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
člen výboru | David Oślizlok |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2014 do 10.6.2016 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
místopředseda výboru | JUDr. Vladislav Bujok |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2014 do 10.6.2016 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
předseda výboru | Josef Giemsa |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2014 do 10.6.2016 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
místopředseda výboru | Josef Giemsa |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2006 do 17.7.2014 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
člen výboru | MVDr. David Oslizlok |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2006 do 17.7.2014 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
člen výboru | JUDr. Vladislav Bujok |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2007 do 17.7.2014 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
předseda výboru | Ing. Karel Anděl |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2007 do 17.7.2014 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
předseda výboru | PaedDr. Pavel Kulhánek |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2006 do 12.4.2007 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
člen výboru | Ing. Karel Anděl |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2006 do 12.4.2007 |
Adresa | Borovského 829/20, 73401 Karviná |
IČO: | 27783995 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Borovského 829 Karviná-Ráj |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 12. 2006 |
Sídlo: | Borovského 829/20, Karviná 73401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |