Společenství vlastníků Borošova 629, Praha 4 - Háje má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Borošova 629, Praha 4 - Háje (26758431) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Borošova 629/5, 14900 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 2003 Společenství vlastníků Borošova 629, Praha 4 - Háje má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Borošova 629, Praha 4 - Háje nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Borošova 629, Praha 4 - Háje na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3403 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26758431 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Borošova 629 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.3.2003 |
Zapsána dne: | 5.3.2003 | |
den vzniku: 1.11.2000 | 5.3.2003 - 27.10.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Borošova 629/5, Praha 14900, Česká republika | 30.3.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Borošova 629/5, Praha 14900, Česká republika | 5.3.2003 - 30.3.2017 |
Předseda výboru | Ing. Jiří Putník |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Václav Záruba |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 |
Adresa | Novodvorská 435/153, 14200 Praha |
Člen výboru | ing. Zdeněk Filla |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2024 |
Adresa | Sadová 1120, 25229 Dobřichovice |
Člen výboru | Milan Švácha |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 do 11.6.2024 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
člen výboru | Jana Tomášová Vávrová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2017 do 17.3.2021 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Jiří Putník |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2017 do 17.3.2021 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
předseda výboru | Helena Roubalová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2017 do 17.3.2021 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
člen výboru | Jana Tomášová Vávrová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2017 do 27.10.2017 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
předseda výboru | Helena Roubalová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2017 do 27.10.2017 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
člen výboru | Jana Tomášová Vávrová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2011 do 30.3.2017 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
místopředseda výboru | Vladislav Rejžek |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2011 do 30.3.2017 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
předseda výboru | Helena Roubalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2009 do 30.3.2017 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
člen výboru | Marcela Salamonová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2005 do 21.5.2011 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
místopředseda výboru | Jitka Rejžková |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2005 do 21.5.2011 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
předseda výboru | Milan Švácha |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2005 do 1.12.2009 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
pověřený vlastník | Milan Švácha |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2003 do 26.5.2005 |
Adresa | Borošova 629/5, 14900 Praha |
IČO: | 26758431 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Borošova 629, Praha 4 - Háje |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 3. 2003 |
Sídlo: | Borošova 629/5, Praha 14900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |