Společenství vlastníků Bořivojova 4, Olomouc má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Bořivojova 4, Olomouc (27836207) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bořivojova 310/4, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 2008 Společenství vlastníků Bořivojova 4, Olomouc má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Bořivojova 4, Olomouc nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Bořivojova 4, Olomouc na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 3. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10046 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27836207 | |
Jméno: | Společenství Bořivojova 4, Olomouc | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.3.2008 |
Zapsána dne: | 22.3.2008 | |
Orgány společenství: - shromáždění - předseda společenství vlastníků | 22.1.2015 | |
Den vzniku společenství: 7.1.2008 | 22.3.2008 | |
Orgány společenství: shromáždění pověřený vlastník | 22.3.2008 - 22.1.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bořivojova 310/4, Olomouc 77900, Česká republika | 23.11.2016 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Drahomír Vančík |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2022 |
Adresa | Bořivojova 310/4, 77900 Olomouc |
předseda společenství vlastníků | Drahomír Vančík |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2015 do 3.9.2022 |
Adresa | Bořivojova 310/4, 77900 Olomouc |
pověřený vlastník | Mgr. Eva Janečková |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2008 do 22.1.2015 |
Adresa | Bořivojova 310/4, 77900 Olomouc |
pověřený vlastník | Mgr. Eva Janečková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2008 do 10.5.2008 |
Adresa | Nad Rybníkem 224, 68605 Uherské Hradiště |
IČO: | 27836207 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Bořivojova 4, Olomouc |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 3. 2008 |
Sídlo: | Bořivojova 310/4, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |