Společenství vlastníků Bílovecká 695 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Bílovecká 695 (26833913) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bílovecká 695/6, 72100 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 5. 2004 Společenství vlastníků Bílovecká 695 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Bílovecká 695 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Bílovecká 695 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3941 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26833913 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Bílovecká 695 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.5.2004 |
Zapsána dne: | 26.5.2004 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 26.5.2004 - 13.6.2017 | |
Den vzniku společenství: 1.3.2004 | 26.5.2004 - 16.6.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bílovecká 695/6, Ostrava 72100, Česká republika | 16.6.2017 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Bílovecká čp. 695/6, Ostrava 72100, Česká republika | 26.5.2004 - 16.6.2017 |
místopředseda výboru | David Záhumenský |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2022 |
Adresa | Bílovecká 695/6, 72100 Ostrava |
předseda výboru | Zdeněk Popek |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2022 |
Adresa | Bílovecká 695/6, 72100 Ostrava |
člen výboru | Ing. Radim Čapla |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2022 |
Adresa | Bílovecká 695/6, 72100 Ostrava |
místopředseda výboru | Zdeněk Popek |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 do 3.6.2022 |
Adresa | Bílovecká 695/6, 72100 Ostrava |
předseda výboru | Milan Petruška |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 do 3.6.2022 |
Adresa | Bílovecká 695/6, 72100 Ostrava |
člen výboru | Ing. Radim Čapla |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 3.6.2022 |
Adresa | Bílovecká 695/6, 72100 Ostrava |
místopředseda výboru | Zdeněk Popek |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2011 do 16.6.2017 |
Adresa | Bílovecká 695/6, Ostrava |
předseda výboru | Milan Petruška |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2011 do 16.6.2017 |
Adresa | Bílovecká 695/6, Ostrava |
předseda výboru | Milan Petruška |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2011 do 16.6.2017 |
Adresa | Bílovecká 695/6, Ostrava |
místopředseda výboru | Zdeněk Popek |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2011 do 16.6.2017 |
Adresa | Bílovecká 695/6, Ostrava |
člen výboru | Renata Záhumenská |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2011 do 13.6.2017 |
Adresa | Bílovecká 695/6, Ostrava |
místopředseda výboru | Zdeněk Popek |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2004 do 2.3.2011 |
Adresa | Bílovecká 695/6, Ostrava |
člen výboru | Ing. Jiří Domanský |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2004 do 2.3.2011 |
Adresa | Bílovecká 695/5, Ostrava |
předseda výboru | Milan Petruška |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2004 do 2.3.2011 |
Adresa | Bílovecká 695/6, Ostrava |
IČO: | 26833913 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Bílovecká 695 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Svinov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 5. 2004 |
Sídlo: | Bílovecká 695/6, Ostrava 72100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |