Společenství vlastníků Bezručova 1179-1180 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Bezručova 1179-1180 (27367231) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bezručova 1179/4, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 2005 Společenství vlastníků Bezručova 1179-1180 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Bezručova 1179-1180 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Bezručova 1179-1180 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6025 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27367231 | |
Jméno: | Společenství pro dům Bezručova 1179 - 1180, Beroun - Město | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.8.2005 |
Zapsána dne: | 31.8.2005 | |
den vzniku společenství: 23.3.2004 | 31.8.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bezručova 1179, Beroun - Město 26601, Česká republika | 31.8.2005 |
---|
předseda výboru | Hana Kolářová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 |
Adresa | Bezručova 1179/4, 26601 Beroun |
místopředseda výboru | Kateřina Slavíková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 |
Adresa | Bezručova 1179/4, 26601 Beroun |
člen výboru | Jakub Motlík |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 |
Adresa | Družstevní 331, 38232 Velešín |
předseda výboru | Hana Kolářová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2005 do 12.6.2018 |
Adresa | Bezručova 1179, 26601 Beroun - Město |
místopředseda výboru | Karel Tazbirek |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2011 do 12.6.2018 |
Adresa | Bezručova 1179, 26601 Beroun - Město |
člen výboru | Lenka Skopová |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2011 do 12.6.2018 |
Adresa | Nerudova 1326/39, 26601 Beroun |
člen výboru | Karel Tazbirek |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2005 do 14.4.2011 |
Adresa | Bezručova 1179, 26601 Beroun - Město |
místopředseda výboru | Marie Grulichová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2005 do 14.4.2011 |
Adresa | Bezručova 1180, 26601 Beroun - Město |
IČO: | 27367231 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Bezručova 1179-1180 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 8. 2005 |
Sídlo: | Bezručova 1179/4, Beroun 26601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |