Společenství vlastníků Benešova 468, 469, Kutná Hora má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Benešova 468, 469, Kutná Hora (27583414) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Benešova 468/6, 28401 Kutná Hora. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 9. 2006 Společenství vlastníků Benešova 468, 469, Kutná Hora má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Benešova 468, 469, Kutná Hora nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Benešova 468, 469, Kutná Hora na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 9. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6939 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27583414 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 468 a 469, ulice Benešova v Kutné Hoře | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.9.2006 |
Zapsána dne: | 13.9.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Benešova 468/6, Kutná Hora 28401, Česká republika | 13.9.2006 |
---|
člen výboru | Svatoslava Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2021 |
Adresa | Benešova 468/6, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Bc. Olga Dekojová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2021 |
Adresa | Benešova 469/4, 28401 Kutná Hora |
Předseda výboru | Kateřina Batistová |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2024 |
Adresa | Vítkova 261/6, 18600 Praha |
předseda výboru | Ing. Richard Batista |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2021 do 31.1.2024 |
Adresa | Benešova 468/6, 28401 Kutná Hora |
předseda výboru | Ing. Richard Batista |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2016 do 17.6.2021 |
Adresa | Benešova 468/6, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Vladimír Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2016 do 17.6.2021 |
Adresa | Na Provaznici 65/12, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Svatoslava Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2016 do 17.6.2021 |
Adresa | Benešova 468/6, 28401 Kutná Hora |
předseda výboru | Ing. Richard Batista |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2011 do 4.6.2016 |
Adresa | Benešova 468/6, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Jana Heroutková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2013 do 4.6.2016 |
Adresa | 92, 28509 Kácov |
člen výboru | Svatoslava Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2015 do 4.6.2016 |
Adresa | Benešova 468/6, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Svatoslava Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 10.12.2015 |
Adresa | Benešova 468/6, 28401 Kutná Hora |
místopředseda výboru | Svatoslava Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2011 do 8.12.2015 |
Adresa | Benešova 468/6, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Libuše Jirásková |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2011 do 16.7.2013 |
Adresa | Benešova 469/4, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Libuše Jirásková |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2006 do 10.6.2011 |
Adresa | Benešova 469/4, 28401 Kutná Hora |
místopředseda výboru | Gustav Kutílek |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2006 do 10.6.2011 |
Adresa | Benešova 468/6, 28401 Kutná Hora |
předseda výboru | Ing. Richard Batista |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2006 do 10.6.2011 |
Adresa | Benešova 468/6, 28401 Kutná Hora |
IČO: | 27583414 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Benešova 468, 469, Kutná Hora |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Kutná Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 9. 2006 |
Sídlo: | Benešova 468/6, Kutná Hora 28401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |