Společenství vlastníků Baranova 1382, Praha 3 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Baranova 1382, Praha 3 (26455625) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Baranova 1382/5, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 7. 2001 Společenství vlastníků Baranova 1382, Praha 3 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Baranova 1382, Praha 3 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Baranova 1382, Praha 3 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 7. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 757 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26455625 | |
Jméno: | Společenství Baranova 1382, Praha 3 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.7.2001 |
Zapsána dne: | 4.7.2001 | |
změna stanov ze dne 23.6.2015 - přizpůsobení stanov úpravě dle občanského zákoníku | 18.11.2015 | |
den vzniku společenství : 1.7.2000 | 4.7.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Baranova 1382/5, Praha 13000, Česká republika | 18.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Baranova č.or. 5 čp 1382, Praha 3 13000, Česká republika | 4.7.2001 - 18.11.2015 |
předseda výboru | Bc. Petra Kozlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 |
Adresa | Baranova 1382/5, 13000 Praha |
místopředseda výboru | Hana Skalická |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 |
Adresa | Baranova 1382/5, 13000 Praha |
člen výboru | Libor Hanták |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 |
Adresa | Baranova 1382/5, 13000 Praha |
člen výboru | Vladimíra Heppnerová |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 3.2.2021 |
Adresa | Hnězdenská 587/18, 18100 Praha |
místopředseda výboru | Libor Hanták |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 3.2.2021 |
Adresa | Baranova 1382/5, 13000 Praha |
předseda výboru | Hana Skalická |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 3.2.2021 |
Adresa | Baranova 1382/5, 13000 Praha |
člen | Pavla Šmídová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2001 do 18.11.2015 |
Adresa | Baranova 5/1382, Praha 3 |
člen | Václav Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2001 do 18.11.2015 |
Adresa | Baranova 5/1382, Praha 3 |
předseda výboru | Hana Skalická |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2001 do 18.11.2015 |
Adresa | Baranova 5/1382, Praha 3 |
IČO: | 26455625 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Baranova 1382, Praha 3 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 7. 2001 |
Sídlo: | Baranova 1382/5, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |