Společenství vlastníků B. Němcové 3, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků B. Němcové 3, Opava (29450764) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Boženy Němcové 1265/3, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 2012 Společenství vlastníků B. Němcové 3, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků B. Němcové 3, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků B. Němcové 3, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 9. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10846 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29450764 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Boženy Němcové 3, Opava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.9.2012 |
Zapsána dne: | 1.9.2012 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 1.9.2012 - 28.2.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Boženy Němcové 1265/3, Opava 74601, Česká republika | 28.2.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Boženy Němcové 1265/3, Opava 74601, Česká republika | 1.9.2012 - 28.2.2015 |
předseda společenství | Petr Kukol |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2015 do 3.12.2019 |
Adresa | Boženy Němcové 1265/3, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Petr Kukol |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2012 do 28.2.2015 |
Adresa | Boženy Němcové 1265/3, 74601 Opava |
předseda výboru | Ondřej Weis |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2012 do 28.2.2015 |
Adresa | Boženy Němcové 1265/3, 74601 Opava |
člen výboru | Jakub Hlouch |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2012 do 28.2.2015 |
Adresa | Boženy Němcové 1265/3, 74601 Opava |
IČO: | 29450764 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků B. Němcové 3, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 9. 2012 |
Sídlo: | Boženy Němcové 1265/3, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |