Společenství vlastníků Antonína Barcala 1 a 3 České Budějovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Antonína Barcala 1 a 3 České Budějovice (26031272) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ant. Barcala 1418/3, 37005 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2000 Společenství vlastníků Antonína Barcala 1 a 3 České Budějovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Antonína Barcala 1 a 3 České Budějovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Antonína Barcala 1 a 3 České Budějovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 19. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 75 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26031272 | |
Jméno: | Společenství vlastníků A. Barcala 1-3 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.12.2000 |
Zapsána dne: | 19.12.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ant. Barcala 1418/3, České Budějovice 37005, Česká republika | 9.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | A.. Barcala 1418/3, České Budějovice 37005, Česká republika | 19.6.2002 - 9.6.2016 |
Adresa: | Ä. Barcala 1418/3, České Budějovice 37005, Česká republika | 19.12.2000 - 19.6.2002 |
místopředseda výboru | Ing. Petr Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2022 |
Adresa | Ant. Barcala 1417/1, 37005 České Budějovice |
člen výboru | Jiřina Boráková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2022 |
Adresa | Ant. Barcala 1418/3, 37005 České Budějovice |
předseda výboru | Ing. Jan Schmidtmayer |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2022 |
Adresa | Ant. Barcala 1418/3, 37005 České Budějovice |
místopředseda výboru | Ing. David Princ |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2021 do 6.12.2022 |
Adresa | 69, 38203 Křemže |
člen výboru | Jiřina Boráková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 do 6.12.2022 |
Adresa | Ant. Barcala 1418/3, 37005 České Budějovice |
předseda výboru | Ing. Jan Schmidtmayer |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 do 6.12.2022 |
Adresa | Ant. Barcala 1418/3, 37005 České Budějovice |
místopředseda výboru | Ing. David Princ |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 do 25.8.2021 |
Adresa | Ant. Barcala 1417/1, 37005 České Budějovice |
člen výboru | Jiřina Boráková |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2004 do 9.6.2016 |
Adresa | A.Barcala 1418/3, České Budějovice |
předseda výboru | Ing. Jan Schmidtmayer |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2004 do 9.6.2016 |
Adresa | A.Barcala 1418/3, České Budějovice |
místopředseda výboru | Ing. David Princ |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2014 do 9.6.2016 |
Adresa | Ant. Barcala 1417/1, 37005 České Budějovice |
místopředseda výboru | Ing. David Princ |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2004 do 5.6.2014 |
Adresa | A.Barcala 1418/3, České Budějovice |
člen výboru | Božena Koutková |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2004 do 19.6.2013 |
Adresa | A.Barcala 1419/5, České Budějovice |
místopředseda výboru | Ing. Jan Schmidtmayer |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2002 do 28.9.2004 |
Adresa | A.Barcala 1418/3, České Budějovice |
člen výboru | Božena Koutková |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2002 do 28.9.2004 |
Adresa | A.Barcala 1419/1, České Budějovice |
člen výboru | Ing. Radovan Pekárek |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2002 do 28.9.2004 |
Adresa | A.Barcala 1417/1, České Budějovice |
předseda výboru | Jiřina Boráková |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2002 do 28.9.2004 |
Adresa | A.Barcala 1418/3, České Budějovice |
člen výboru | Rudolf Kalista |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2000 do 19.6.2002 |
Adresa | A.Barcala 1417/1, České Budějovice |
předseda výboru | Zdislava Mezerová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2000 do 19.6.2002 |
Adresa | A.Barcala 1419/5, České Budějovice |
člen výboru | Lenka Burešová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2000 do 19.6.2002 |
Adresa | A.Barcala 1418/3, České Budějovice |
IČO: | 26031272 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Antonína Barcala 1 a 3 České Budějovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 12. 2000 |
Sídlo: | Ant. Barcala 1418/3, České Budějovice 37005 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |