Společenství vlastníků Ant. Barcala 1275/22, České Budějovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Ant. Barcala 1275/22, České Budějovice (01681371) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ant. Barcala 1275/22, 37005 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 5. 2013 Společenství vlastníků Ant. Barcala 1275/22, České Budějovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Ant. Barcala 1275/22, České Budějovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Ant. Barcala 1275/22, České Budějovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 22. 5. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4170 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01681371 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Ant. Barcala 1275/22, České Budějovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.5.2013 |
Zapsána dne: | 22.5.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ant. Barcala 1275/22, České Budějovice 37005, Česká republika | 22.5.2013 |
---|
Předseda výboru | Mgr. Jiří Kopřiva |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | České Vrbné 2405, 37011 České Budějovice |
Místopředseda výboru | Ing. Michal Korál |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | Ant. Barcala 1275/22, 37005 České Budějovice |
Člen výboru | Ing. Eva Pokorná |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | Ant. Barcala 1275/22, 37005 České Budějovice |
Předseda výboru | Karel Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 do 15.5.2024 |
Adresa | Ant. Barcala 1275/22, 37005 České Budějovice |
Místopředseda výboru | Mgr. Alena Kopřivová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 do 15.5.2024 |
Adresa | Ant. Barcala 1275/22, 37005 České Budějovice |
Člen výboru | Mgr. Petr Musil |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 do 15.5.2024 |
Adresa | Ant. Barcala 1275/22, 37005 České Budějovice |
člen výboru | Alena Kopřivová |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2013 do 6.5.2023 |
Adresa | Ant. Barcala 1275/22, 37005 České Budějovice |
místopředseda výboru | Jana Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2013 do 6.5.2023 |
Adresa | Ant. Barcala 1275/22, 37005 České Budějovice |
předseda výboru | Karel Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2013 do 6.5.2023 |
Adresa | Ant. Barcala 1275/22, 37005 České Budějovice |
IČO: | 01681371 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Ant. Barcala 1275/22, České Budějovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 5. 2013 |
Sídlo: | Ant. Barcala 1275/22, České Budějovice 37005 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |