Společenství vlastníků Albrechtice v Jizerských horách 24 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Albrechtice v Jizerských horách 24 (05165539) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 24, 46843 Albrechtice v Jizerských horách. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 2016 Společenství vlastníků Albrechtice v Jizerských horách 24 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Albrechtice v Jizerských horách 24 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Albrechtice v Jizerských horách 24 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 2. 7. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6764 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05165539 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Albrechtice v Jizerských horách 24 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.7.2016 |
Zapsána dne: | 2.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 24, Albrechtice v Jizerských horách 46843, Česká republika | 2.7.2016 |
---|
předseda společenství vlastníků | Magdaléna Budová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 |
Adresa | 24, 46843 Albrechtice v Jizerských horách |
Předseda společenství vlastníků | Magdaléna Budová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 do 19.11.2021 |
Adresa | 24, 46843 Albrechtice v Jizerských horách |
předseda společenství | Jakub Fúsek |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 16.11.2018 |
Adresa | 24, 46843 Albrechtice v Jizerských horách |
předseda společenství | Jakub Fúsek |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 16.11.2018 |
Adresa | 24, 46843 Albrechtice v Jizerských horách |
předseda společenství | Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2016 do 30.9.2016 |
Adresa | 250, 46843 Albrechtice v Jizerských horách |
předseda společenství | Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2016 do 30.9.2016 |
Adresa | 250, 46843 Albrechtice v Jizerských horách |
IČO: | 05165539 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Albrechtice v Jizerských horách 24 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Albrechtice v Jizerských horách |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 7. 2016 |
Sídlo: | 24, Albrechtice v Jizerských horách 46843 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |