Společenství vlastníků 896 v Rožnově p.R. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků 896 v Rožnově p.R. (26803607) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 2003 Společenství vlastníků 896 v Rožnově p.R. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků 896 v Rožnově p.R. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků 896 v Rožnově p.R. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3124 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26803607 | |
Jméno: | Společenství vlastníků 896 v Rožnově p.R. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.5.2003 |
Zapsána dne: | 6.5.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 6.5.2003 - 9.11.2015 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství - nebyl zvolen | 6.5.2003 - 12.9.2017 | |
Ve smyslu § 9 odstavec 9) nebyl na první schůzi společenství vlastníků jednotek zvolen orgán společenství, plní tedy funkci orgánu vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku. | 6.5.2003 - 12.9.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Julia Fučíka 896, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 9.11.2015 |
---|
místopředseda výboru | Tomáš Stavinoha |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2017 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Josef Šimčík |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2017 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | PhDr. Petr Vejrosta |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2017 |
Adresa | Družstevní 1237, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Vlasta Vychodilová | |
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Sluneční 2383, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Eva Liďáková | |
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jaromír Liďák | |
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jana Zajíčková | |
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Hážovice 2162, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Tereza Schwarzová | |
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Boženy Němcové 925, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Blažena Marková | |
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Josef Šimčík | |
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Lenka Stavinohová | |
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Antonín Stavinoha | |
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Helena Martínková | |
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | U Apolla 692/2, 75701 Valašské Meziříčí |
Josef Šimčík | |
Ve funkci | od 9.11.2015 do 12.9.2017 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Lenka Stavinohová | |
Ve funkci | od 9.11.2015 do 12.9.2017 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jaromír Liďák | |
Ve funkci | od 9.11.2015 do 12.9.2017 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jana Zajíčková | |
Ve funkci | od 9.11.2015 do 12.9.2017 |
Adresa | Hážovice 2162, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Vlasta Vychodilová | |
Ve funkci | od 9.11.2015 do 12.9.2017 |
Adresa | Sluneční 2383, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Eva Liďáková | |
Ve funkci | od 9.11.2015 do 12.9.2017 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Blažena Marková | |
Ve funkci | od 9.11.2015 do 12.9.2017 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Antonín Stavinoha | |
Ve funkci | od 9.11.2015 do 12.9.2017 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Tereza Schwarzová | |
Ve funkci | od 9.11.2015 do 12.9.2017 |
Adresa | Boženy Němcové 925, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Helena Martínková | |
Ve funkci | od 11.11.2015 do 12.9.2017 |
Adresa | U Apolla 692/2, 75701 Valašské Meziříčí |
Helena Martínková | |
Ve funkci | od 9.11.2015 do 11.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Vlasta Vychodilová | |
Ve funkci | od 6.5.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | Sluneční 2383, Rožnov pod Radhoštěm |
Eva Liďáková | |
Ve funkci | od 6.5.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, Rožnov pod Radhoštěm |
Jaromír Liďák | |
Ve funkci | od 6.5.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, Rožnov pod Radhoštěm |
ing. Tomáš Bartoň | |
Ve funkci | od 6.5.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, Rožnov pod Radhoštěm |
Tereza Krhutková | |
Ve funkci | od 6.5.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | Wolkerova 888, Rožnov pod Radhoštěm |
Blažena Marková | |
Ve funkci | od 6.5.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, Rožnov pod Radhoštěm |
Helena Martínková | |
Ve funkci | od 6.5.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, Rožnov pod Radhoštěm |
Josef Šimčík | |
Ve funkci | od 6.5.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, Rožnov pod Radhoštěm |
Lenka Stavinohová | |
Ve funkci | od 6.5.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, Rožnov pod Radhoštěm |
Antonín Stavinoha | |
Ve funkci | od 6.5.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | Julia Fučíka 896, Rožnov pod Radhoštěm |
Jana Zajíčková | |
Ve funkci | od 6.5.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | 5.května 1526, Rožnov pod Radhoštěm |
IČO: | 26803607 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků 896 v Rožnově p.R. |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Rožnov pod Radhoštěm |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 5. 2003 |
Sídlo: | Julia Fučíka 896, Rožnov pod Radhoštěm 75661 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |