Společenství vlastníků "^APARTMÁNY JENIŠOV"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků "^APARTMÁNY JENIŠOV"^ (26054264) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jenišov 234, 38226 Horní Planá. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 1. 2003 Společenství vlastníků "^APARTMÁNY JENIŠOV"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků "^APARTMÁNY JENIŠOV"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků "^APARTMÁNY JENIŠOV"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 24. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 939 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26054264 | |
Jméno: | Společenství vlastníků "APARTMÁNY JENIŠOV" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.1.2003 |
Zapsána dne: | 24.1.2003 | |
Adresa pro doručování společenství: Plav 144, okr. České Budějovice, PSČ 370 07. | 1.6.2012 | |
Den vzniku společenství: 5.9.2002 | 24.1.2003 - 10.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jenišov 234, Horní Planá 38226, Česká republika | 10.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Jenišov e.č.234, 382 26 Horní Planá , Česká republika | 24.1.2003 - 7.10.2011 |
místopředseda výboru | Pavel Eremiáš |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 |
Adresa | Zachariášova 701/16, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Jan Karvánek |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 |
Adresa | Za Hřištěm 445, 37382 Boršov nad Vltavou |
předseda výboru | Jana Pražáková |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 |
Adresa | 144, 37007 Plav |
člen výboru | Jan Karvánek |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2012 do 10.11.2015 |
Adresa | Za Hřištěm 445, 37382 Boršov nad Vltavou |
místopředseda výboru | Pavel Eremiáš |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2012 do 10.11.2015 |
Adresa | Zachariášova 701/16, 37004 České Budějovice |
předseda výboru | Jana Pražáková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2012 do 10.11.2015 |
Adresa | 144, 37007 Plav |
místopředseda výboru | Ing. Jiří Kápl |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2005 do 1.6.2012 |
Adresa | U Stropnice 307, 37212 Borovany |
člen výboru | Jana Pražáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2005 do 1.6.2012 |
Adresa | Pomezní 1964/38, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
předseda výboru | Jan Kočer |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2005 do 1.6.2012 |
Adresa | Chmelenského 4, 37007 České Budějovice |
předseda výboru | Ing. Vítězslav Kryštůfek |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2003 do 2.8.2005 |
Adresa | Strádova 1724/35, 37007 České Budějovice |
místopředseda výboru | Ing. Jiří Kápl |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2003 do 2.8.2005 |
Adresa | U Stropnice 307, 37212 Borovany |
člen | Jana Pražáková |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2003 do 2.8.2005 |
Adresa | Pomezní 1964/38, Dobrá Voda u Českých Budějovic |
IČO: | 26054264 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků "^APARTMÁNY JENIŠOV"^ |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Horní Planá |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 1. 2003 |
Sídlo: | Jenišov 234, Horní Planá 38226 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |