Společenství vlastníků 1703 a 1704 Sokolov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků 1703 a 1704 Sokolov (70978506) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Švabinského 1703, 35601 Sokolov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 10. 2002 Společenství vlastníků 1703 a 1704 Sokolov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků 1703 a 1704 Sokolov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků 1703 a 1704 Sokolov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 17. 10. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1835 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70978506 | |
Jméno: | Společenství Švabinského čp. 1703 a 1704 SOKOLOV | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.10.2002 |
Zapsána dne: | 17.10.2002 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor | 17.10.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 17.10.2002 - 20.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Švabinského 1703, Sokolov 35601, Česká republika | 20.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Švabinského 1703, Sokolov 35605, Česká republika | 17.10.2002 - 20.4.2017 |
Předseda výboru | Ing. Rudolf Turč |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2017 |
Adresa | Švabinského 1704, 35601 Sokolov |
člen výboru | Ladislav Drahozal |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2020 |
Adresa | Švabinského 1703, 35601 Sokolov |
Člen výboru | Dana Drahozalová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2017 do 16.9.2020 |
Adresa | Švabinského 1703, 35601 Sokolov |
místopředseda výboru | Ladislav Drahozal |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2009 do 20.4.2017 |
Adresa | Švabinského čp. 1703, Sokolov |
člen výboru | Dana Drahozalová |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2009 do 20.4.2017 |
Adresa | Švabinského čp. 1703, Sokolov |
předseda výboru | Ing. Rudolf Turč |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2009 do 20.4.2017 |
Adresa | Švabinského čp. 1704, Sokolov |
Člen výboru | Ivan Šlechta |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2002 do 17.4.2009 |
Adresa | Švabinského čp. 1704, Sokolov |
Člen výboru | Dana Drahozalová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2002 do 17.4.2009 |
Adresa | Švabinského čp. 1703, Sokolov |
Místopředseda výboru | Ladislav Drahozal |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2002 do 17.4.2009 |
Adresa | Švabinského čp. 1703, Sokolov |
Předseda výboru | Ing. Rudolf Turč |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2002 do 17.4.2009 |
Adresa | Švabinského čp. 1704, Sokolov |
IČO: | 70978506 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků 1703 a 1704 Sokolov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Sokolov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Švabinského 1703, Sokolov 35601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |