Společenství vlastníků 1547-1548 v Rožnově p. R. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků 1547-1548 v Rožnově p. R. (05666295) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 5. května 1547, 75661 Rožnov pod Radhoštěm. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 2017 Společenství vlastníků 1547-1548 v Rožnově p. R. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků 1547-1548 v Rožnově p. R. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků 1547-1548 v Rožnově p. R. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 1. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12434 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05666295 | |
Jméno: | Společenství vlastníků 1547-1548 v Rožnově p. R. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.1.2017 |
Zapsána dne: | 27.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 5. května 1547, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 27.1.2017 |
---|
předseda výboru | Jakub Kehler |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2021 |
Adresa | 5. května 1547, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Daniela Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2021 |
Adresa | 5. května 1548, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Romana Paulová |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2022 |
Adresa | 5. května 1548, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Romana Paulová |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2021 do 8.4.2022 |
Adresa | Meziříčská 1649, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Ing. Jan Halamíček |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2018 do 24.12.2021 |
Adresa | 5. května 1547, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Marcel Špůrek |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2021 do 24.12.2021 |
Adresa | Kulturní 1775, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Ing. Jaroslava Pijáková |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 24.12.2021 |
Adresa | 5. května 1548, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Marcel Špůrek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 11.11.2021 |
Adresa | 5. května 1548, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Ing. Jan Halamíček |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 22.6.2018 |
Adresa | Okružní 549, 75654 Zubří |
člen výboru | Ing. Jan Halamíček |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 22.6.2018 |
Adresa | Okružní 549, 75654 Zubří |
IČO: | 05666295 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků 1547-1548 v Rožnově p. R. |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Rožnov pod Radhoštěm |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 7. 2003 |
Sídlo: | 5. května 1547, Rožnov pod Radhoštěm 75661 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |