Společenství vlastníků 1165 v Rožnově p.R má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků 1165 v Rožnově p.R (25906097) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 5. 2002 Společenství vlastníků 1165 v Rožnově p.R má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků 1165 v Rožnově p.R nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků 1165 v Rožnově p.R na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1470 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25906097 | |
Jméno: | Společenství vlastníků 1165 v Rožnově p.R | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.5.2002 |
Zapsána dne: | 8.5.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 8.5.2002 - 3.9.2014 | |
Orgány společenství: -shromáždění vlastníků jednotek -výbor společenství | 8.5.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čs. armády 1165, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 3.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Čs. armády 1165, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 8.5.2002 - 3.9.2014 |
předseda výboru | Martin Samek |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2024 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Milena Pavlicová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2024 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Lenka Hrabčáková |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2024 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Martin Samek |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 25.6.2024 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Milena Pavlicová |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 25.6.2024 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Lenka Hrabčáková |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 25.6.2024 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Martin Samek |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2014 do 11.6.2019 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Milena Pavlicová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2014 do 11.6.2019 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Lenka Hrabčáková |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2014 do 11.6.2019 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Martin Samek |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2014 do 22.10.2014 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | František Michut |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2014 do 22.10.2014 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
členka výboru | Milena Pavlicová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2014 do 22.10.2014 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Martin Samek |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2005 do 3.9.2014 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
členka výboru | Milena Pavlicová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2005 do 3.9.2014 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | František Michut |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2002 do 3.9.2014 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Jiří Nevlud |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2002 do 25.10.2005 |
Adresa | Čs. armády 1165, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
členka výboru | Mgr. Dagmar Hudcovičová |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2002 do 25.10.2005 |
Adresa | Na Bečvě 592/33, 75131 Lipník nad Bečvou |
IČO: | 25906097 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků 1165 v Rožnově p.R |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Rožnov pod Radhoštěm |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 5. 2002 |
Sídlo: | Čs. armády 1165, Rožnov pod Radhoštěm 75661 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |