Společenství vlastníků 1160 v Rožnově p.R. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků 1160 v Rožnově p.R. (25905783) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 2002 Společenství vlastníků 1160 v Rožnově p.R. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků 1160 v Rožnově p.R. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků 1160 v Rožnově p.R. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1457 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25905783 | |
Jméno: | Společenství vlastníků 1160 v Rožnově p.R. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.5.2002 |
Zapsána dne: | 4.5.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 4.5.2002 - 6.4.2024 | |
Orgány společenství: -shromáždění vlastníků jednotek -výbor společenství | 4.5.2002 - 6.4.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1. máje 1160, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 3.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 1. máje 1160, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 4.5.2002 - 3.11.2015 |
předseda výboru | Ing. Ivo Malenovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2024 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
místopředseda výboru | Jan Solanský |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2024 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Nikol Vašut |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | 331, 74291 Velké Albrechtice |
člen výboru | Nikol Šinová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2024 do 3.8.2024 |
Adresa | 331, 74291 Velké Albrechtice |
místopředseda výboru | Ing. Ivo Malenovský |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 6.4.2024 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Milada Borutová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 6.4.2024 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Silvie Rumplíková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2023 do 6.4.2024 |
Adresa | Pod Hůrkou 821, 75654 Zubří |
předseda výboru | Silvie Rumplíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 20.1.2023 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Josef Fabišík |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 4.2.2017 |
Adresa | Nad Školou 531, 75654 Zubří |
člen výboru | Ing. Ivo Malenovský |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 4.2.2017 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
místopředseda výboru | Silvie Rumplíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 4.2.2017 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Ing. Ivo Malenovský |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2006 do 3.11.2015 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
místopředseda výboru | Sylvie Rumplíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2004 do 3.11.2015 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Josef Fabišík |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2004 do 3.11.2015 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Milada Borutová |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2004 do 22.6.2006 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | ing. Petr Telčer |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2002 do 19.5.2004 |
Adresa | 1. máje , Rožnov p. R. |
člen výboru | Josef Fabišík |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2002 do 19.5.2004 |
Adresa | 1. máje 1160, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Alena Kulhavá |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2002 do 19.5.2004 |
Adresa | 609, 75657 Horní Bečva |
IČO: | 25905783 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků 1160 v Rožnově p.R. |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Rožnov pod Radhoštěm |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 5. 2002 |
Sídlo: | 1. máje 1160, Rožnov pod Radhoštěm 75661 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |