Společenství VJ Běluňská 1842 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství VJ Běluňská 1842 (24747998) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Běluňská 1842/2, 19300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 11. 2010 Společenství VJ Běluňská 1842 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství VJ Běluňská 1842 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství VJ Běluňská 1842 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 11. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12029 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24747998 | |
Jméno: | Společenství VJ Běluňská 1842 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.11.2010 |
Zapsána dne: | 2.11.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Běluňská 1842/2, Praha 19300, Česká republika | 29.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Běluňská 1842/2, Praha 9 19300, Česká republika | 2.11.2010 - 29.11.2015 |
Místopředseda výboru SVJ | Ing. Rastislav Kubizniak |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Člen výboru SVJ | Mgr. Vojtěch Hána |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Předseda výboru SVJ | Ing. Michal Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Předseda výboru SVJ | Ing. Michal Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2018 do 16.12.2022 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Místopředseda výboru SVJ | Ing. Rastislav Kubizniak |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2018 do 16.12.2022 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Člen výboru SVJ | Mgr. Vojtěch Hána |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2018 do 16.12.2022 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
předseda výboru | Ing. Michal Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
místropředseda výboru | Ing. Rastislav Kubizniak |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Člen výboru | Mgr. Vojtěch Hána |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Předseda kontrolní komise | Ing. Milena Tkadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Člen kontrolní komise | Ing. Čestmír Pacek |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Člen kontrolní komise | Mária Erlebachová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Člen kontrolní komise | Ing. Čestmír Pacek |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Předseda kontrolní komise | Ing. Milena Tkadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
předseda výboru | Ing. Michal Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
místropředseda výboru | Ing. Rastislav Kubizniak |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Člen výboru | Mgr. Vojtěch Hána |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Člen kontrolní komise | Mária Erlebachová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 do 4.1.2018 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
Člen kontrolní komise | Mária Erlebachová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2014 do 29.11.2015 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
předseda výboru | Ing. Michal Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2010 do 19.7.2014 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha 9 |
místopředseda výboru | Ing. Rastislav Kubizniak |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2010 do 19.7.2014 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha 9 |
člen výboru | Mgr. Vojtěch Hána |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2010 do 19.7.2014 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha 9 |
IČO: | 24747998 |
---|---|
Firma: | Společenství VJ Běluňská 1842 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 20 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 11. 2010 |
Sídlo: | Běluňská 1842/2, Praha 19300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |