Společenství U Ryšánky 1533 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství U Ryšánky 1533 (24823333) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Ryšánky 1533/19, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 2011 Společenství U Ryšánky 1533 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství U Ryšánky 1533 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství U Ryšánky 1533 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 4. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12511 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24823333 | |
Jméno: | Společenství U Ryšánky 1533 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.4.2011 |
Zapsána dne: | 21.4.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Ryšánky 1533/19, Praha 14700, Česká republika | 19.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U Ryšánky 1533/19, Praha 4 14700, Česká republika | 21.4.2011 - 19.12.2016 |
místopředseda výboru | Mgr. Soňa Peichlová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2016 |
Adresa | U Ryšánky 1533/19, 14700 Praha |
předseda výboru | Antonín Stratílek |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2016 |
Adresa | U Ryšánky 1533/19, 14700 Praha |
člen výboru | Ing. Adam Janča |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 |
Adresa | Pešákova 931, 15531 Praha |
člen výboru | Ing. Adam Janča |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 do 1.3.2023 |
Adresa | U Ryšánky 1533/19, 14700 Praha |
člen výboru | Ing. Adam Janča |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2016 do 12.8.2020 |
Adresa | Na Hvížďalce 1206/19a, 15500 Praha |
předseda výboru | Antonín Stratílek |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2011 do 19.12.2016 |
Adresa | U Ryšánky 1533/19, 14700 Praha 4 |
místopředseda výboru | Mgr. Soňa Peichlová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2011 do 19.12.2016 |
Adresa | U Ryšánky 1533/19, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Eva Gajdošová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2016 do 19.12.2016 |
Adresa | U Ryšánky 1533/19, 14700 Praha |
místopředseda výboru | Mgr. Soňa Peichlová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2011 do 19.12.2016 |
Adresa | U Ryšánky 1533/19, 14700 Praha 4 |
předseda výboru | Antonín Stratílek |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2011 do 19.12.2016 |
Adresa | U Ryšánky 1533/19, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Eva Gajdošová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2016 do 19.12.2016 |
Adresa | U Ryšánky 1533/19, 14700 Praha |
člen výboru | Eva Gajdošová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2011 do 1.5.2016 |
Adresa | U Ryšánky 1533/19, 14700 Praha 4 |
IČO: | 24823333 |
---|---|
Firma: | Společenství U Ryšánky 1533 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 4. 2011 |
Sídlo: | U Ryšánky 1533/19, Praha 14700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |