Společenství Sinkulova 82/24, Praha 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Sinkulova 82/24, Praha 4 (24692964) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sinkulova 82/24, 14700 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 2010 Společenství Sinkulova 82/24, Praha 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Sinkulova 82/24, Praha 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Sinkulova 82/24, Praha 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11686 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24692964 | |
Jméno: | Společenství Sinkulova 82/24, Praha 4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.7.2010 |
Zapsána dne: | 3.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sinkulova 82/24, Praha 14700, Česká republika | 3.7.2010 |
---|
člen výboru | Martin Medek |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2024 |
Adresa | Tiché 1873/1, 14700 Praha |
místopředseda výboru | Tomáš Barták |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2019 |
Adresa | Sinkulova 82/24, 14700 Praha |
předseda výboru | Jakub Sháněl |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2019 |
Adresa | Sinkulova 82/24, 14700 Praha |
člen výboru | Martin Medek |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2019 do 4.9.2024 |
Adresa | Sinkulova 82/24, 14700 Praha |
člen výboru | Mgr. Martina Puršová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2010 do 26.10.2019 |
Adresa | Sinkulova 82/24, 14700 Praha |
místopředseda výboru | Jakub Sháněl |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2016 do 26.10.2019 |
Adresa | Sinkulova 82/24, 14700 Praha |
předseda výboru | Martin Barták |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2016 do 26.10.2019 |
Adresa | Sinkulova 82/24, 14700 Praha |
předseda výboru | Martin Barták |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2010 do 23.10.2016 |
Adresa | Sinkulova 82/24, 14700 Praha |
místopředseda výboru | Jakub Sháněl |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2010 do 23.10.2016 |
Adresa | Sinkulova 82/24, 14700 Praha |
IČO: | 24692964 |
---|---|
Firma: | Společenství Sinkulova 82/24, Praha 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 7. 2010 |
Sídlo: | Sinkulova 82/24, Praha 14700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |