Společenství Riegerova 28 Cheb má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Riegerova 28 Cheb (73380873) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Riegerova 1078/28, 35002 Cheb. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 2004 Společenství Riegerova 28 Cheb má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Riegerova 28 Cheb nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Riegerova 28 Cheb na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 23. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3365 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73380873 | |
Jméno: | Společenství Riegerova 28 Cheb | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.3.2004 |
Zapsána dne: | 23.3.2004 | |
Den vzniku společenství: 23.9.2003 | 23.3.2004 - 7.5.2011 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 23.3.2004 - 12.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Riegerova 1078/28, Cheb 35002, Česká republika | 23.3.2004 |
---|
předseda výboru | Luboš Platzer |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2021 |
Adresa | Dlouhá 497/9, 35751 Kynšperk nad Ohří |
místopředsedkyně výboru | Martina Dulovcová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2021 |
Adresa | Družstevní 1482/6, 35002 Cheb |
členka výboru | Marie Borovičová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2021 |
Adresa | Riegerova 1078/28, 35002 Cheb |
člen výboru | Marie Borovičová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 do 30.11.2021 |
Adresa | Riegerova 1078/28, 35002 Cheb |
člen výboru | Martina Dulovcová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 do 30.11.2021 |
Adresa | Družstevní 1482/6, 35002 Cheb |
předseda výboru | Luboš Platzer |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 do 30.11.2021 |
Adresa | Dlouhá 497/9, 35751 Kynšperk nad Ohří |
Člen výboru | Jitka Schveinerová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2011 do 12.5.2016 |
Adresa | Riegerova 28, Cheb |
Místopředseda výboru | Jiří Matějů |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2011 do 12.5.2016 |
Adresa | Riegerova 28, Cheb |
Předseda výboru | Petra Charchan |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2011 do 12.5.2016 |
Adresa | Riegerova 28, Cheb |
Předseda výboru | Petra Charchanová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 7.5.2011 |
Adresa | Riegerova 28, Cheb |
Místopředseda výboru | Jiří Matějů |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 7.5.2011 |
Adresa | Riegerova 28, Cheb |
Člen výboru | Jitka Schveinerová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2010 do 7.5.2011 |
Adresa | Riegerova 28, Cheb |
Člen výboru | Jitka Wacková |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 1.5.2010 |
Adresa | Riegerova 28, Cheb |
IČO: | 73380873 |
---|---|
Firma: | Společenství Riegerova 28 Cheb |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Cheb |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 9. 2003 |
Sídlo: | Riegerova 1078/28, Cheb 35002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |