"Společenství Provaznická 1" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"Společenství Provaznická 1" (25873385) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 2001 "Společenství Provaznická 1" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "Společenství Provaznická 1" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "Společenství Provaznická 1" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 1. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 258 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25873385 | |
Jméno: | "Společenství Provaznická 1" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.1.2001 |
Zapsána dne: | 4.1.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Provaznická 1536/1, Ostrava 70030, Česká republika | 3.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Provaznická 1536/1, Ostrava 70030, Česká republika | 4.1.2001 - 3.11.2016 |
předseda výboru | Věra Knyblová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
člen výboru | Daniela Martínková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
člen výboru | Pavel Hrušovský |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Ing. Dagmar Hrubá |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 9.7.2024 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
člen výboru | Pavel Hrušovský |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 do 9.7.2024 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Věra Knyblová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 do 9.7.2024 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Vlasta Chobotová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 do 4.2.2017 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
člen výboru | Ing. Dagmar Hrubá |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 do 4.2.2017 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Věra Knyblová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2003 do 3.11.2016 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
člen výboru | Ing. Dagmar Hrubá |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2003 do 3.11.2016 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
člen výboru | Pavel Hrušovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2010 do 3.11.2016 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Vlasta Chobotová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2010 do 3.11.2016 |
Adresa | Provaznická 1536/1, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Ing. Antonín Golonka |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2001 do 16.11.2010 |
Adresa | Provaznická , Ostrava-Jih |
člen | Vlasta Chobotová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2001 do 16.11.2010 |
Adresa | Provaznická , Ostrava-Jih |
předseda výboru | Ing. Josef Hipšr |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2001 do 3.5.2003 |
Adresa | Provaznická , Ostrava-Jih |
člen | Pavel Hrušovský |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2001 do 3.5.2003 |
Adresa | Provaznická , Ostrava-Jih |
IČO: | 25873385 |
---|---|
Firma: | "Společenství Provaznická 1" |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 1. 2001 |
Sídlo: | Provaznická 1536/1, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |