Společenství pro dům Vrchlického 5 v Plzni má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Vrchlického 5 v Plzni (75061554) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 2006 Společenství pro dům Vrchlického 5 v Plzni má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Vrchlického 5 v Plzni nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Vrchlického 5 v Plzni na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 5. 1. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4352 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75061554 | |
Jméno: | Společenství pro dům Vrchlického 5 v Plzni | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.1.2006 |
Zapsána dne: | 5.1.2006 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 5.1.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vrchlického 1725/5, Plzeň 30100, Česká republika | 1.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vrchlického 1725/5, Plzeň 30100, Česká republika | 5.1.2006 - 1.6.2016 |
předseda výboru | Libor Kodeda |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2021 |
Adresa | Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň |
člen výboru | Vlasta Holotová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2021 |
Adresa | Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň |
člen výboru | Michal Kostěnec |
---|---|
Ve funkci | od 6.7.2024 |
Adresa | Červenková 353/3, 30100 Plzeň |
člen výboru | Michal Kostěnec |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2021 do 6.7.2024 |
Adresa | Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň |
člen výboru | Luboš Holý |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2020 do 9.7.2021 |
Adresa | Divadelní 2973/5, 30100 Plzeň |
člen výboru | Michal Kostěnec |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 do 9.7.2021 |
Adresa | Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň |
předseda výboru | Libor Kodeda |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 do 9.7.2021 |
Adresa | Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň |
člen výboru | Luboš Holý |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 do 11.10.2020 |
Adresa | U Stadionu 451, 33442 Chlumčany |
předseda výboru | Libor Kodeda |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2011 do 1.6.2016 |
Adresa | Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň |
člen výboru | Jan Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2011 do 1.6.2016 |
Adresa | Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň |
člen výboru | Jaromír Volf |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2011 do 1.6.2016 |
Adresa | Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň |
předseda výboru | Libor Kodeda |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2006 do 29.3.2011 |
Adresa | Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň |
člen výboru | Jan Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2006 do 29.3.2011 |
Adresa | Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň |
člen výboru | Jaromír Volf |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2006 do 29.3.2011 |
Adresa | Vrchlického 1725/5, 30100 Plzeň |
IČO: | 75061554 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Vrchlického 5 v Plzni |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 5. 2005 |
Sídlo: | Vrchlického 1725/5, Plzeň 30100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |