Společenství pro dům Vaškova 548/21, Krnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Vaškova 548/21, Krnov (29388139) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vaškova 548/21, 79401 Krnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 11. 2011 Společenství pro dům Vaškova 548/21, Krnov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Vaškova 548/21, Krnov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Vaškova 548/21, Krnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 11. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7337 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29388139 | |
Jméno: | Společenství pro dům Vaškova 548/21, Krnov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.11.2011 |
Zapsána dne: | 3.11.2011 | |
Den vzniku společenství: 12.1.2004 | 3.11.2011 - 6.5.2021 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 3.11.2011 - 29.5.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vaškova 548/21, Krnov 79401, Česká republika | 6.5.2021 |
---|
předseda společenství vlastníků | Iveta Tománková |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | Mikulášská 880/45, 79401 Krnov |
člen výboru | Irena Adámková |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2011 do 29.5.2021 |
Adresa | Chářovská 179/24, 79401 Krnov |
předseda výboru | Radim Hrtus |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2011 do 29.5.2021 |
Adresa | Chářovská 758/15, 79401 Krnov |
člen výboru | Zdeněk Hubka |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2015 do 29.5.2021 |
Adresa | Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov |
člen výboru | Zdeněk Hubka |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2011 do 18.12.2015 |
Adresa | Chářovská 178/26, 79401 Krnov |
IČO: | 29388139 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Vaškova 548/21, Krnov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 11. 2011 |
Sídlo: | Vaškova 548/21, Krnov 79401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |