Společenství pro dům Tyršova č.p. 557 Jeseník má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Tyršova č.p. 557 Jeseník (27838170) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tyršova 557/30, 79001 Jeseník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 3. 2008 Společenství pro dům Tyršova č.p. 557 Jeseník má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Tyršova č.p. 557 Jeseník nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Tyršova č.p. 557 Jeseník na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 3. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10049 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27838170 | |
Jméno: | Společenství pro dům Tyršova č.p. 557 Jeseník | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.3.2008 |
Zapsána dne: | 29.3.2008 | |
Den vzniku : 18.12.2007 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor | 29.3.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tyršova 557/30, Jeseník 79001, Česká republika | 14.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Tyršova 557, Jeseník 79001, Česká republika | 29.3.2008 - 14.10.2016 |
předseda výboru | Jiří Duda |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2023 |
Adresa | Tyršova 557/30, 79001 Jeseník |
místopředseda výboru | Josef Mareček |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2023 |
Adresa | Tyršova 557/30, 79001 Jeseník |
člen výboru | Iva Dobeš Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2023 |
Adresa | Tyršova 557/30, 79001 Jeseník |
člen výboru | Věra Švůbová |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 31.3.2023 |
Adresa | Tyršova 557/30, 79001 Jeseník |
místopředseda výboru | Josef Mareček |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 31.3.2023 |
Adresa | Tyršova 557/30, 79001 Jeseník |
předseda výboru | MUDr. Jiří Duda |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 31.3.2023 |
Adresa | Tyršova 557/30, 79001 Jeseník |
místopředseda výboru | Josef Mareček |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2008 do 14.10.2016 |
Adresa | Tyršova 557/30, 79001 Jeseník |
člen výboru | Věra Švůbová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2008 do 14.10.2016 |
Adresa | Tyršova 557/30, 79001 Jeseník |
předseda výboru | MUDr. Jiří Duda |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2008 do 14.10.2016 |
Adresa | Tyršova 557/30, 79001 Jeseník |
IČO: | 27838170 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Tyršova č.p. 557 Jeseník |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Jeseník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 3. 2008 |
Sídlo: | Tyršova 557/30, Jeseník 79001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |