Společenství pro dům Tovární 8 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Tovární 8 (26865921) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 8. 2005 Společenství pro dům Tovární 8 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Tovární 8 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Tovární 8 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4575 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26865921 | |
Jméno: | Společenství pro dům Tovární 8 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.8.2005 |
Zapsána dne: | 4.8.2005 | |
Den vzniku společenství: 9. května 2005 | 4.8.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 4.8.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tovární 1290/8, Český Těšín 73701, Česká republika | 11.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Tovární 1290/8, Český Těšín 73701, Česká republika | 4.8.2005 - 11.11.2015 |
předseda výboru | Vlasta Nohejlová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Radka Deutscherová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Radovan Moržol |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2024 |
Adresa | Dukelská 1437/10, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Robin Toroň |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2022 do 23.8.2024 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Robin Toroň |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 do 30.7.2022 |
Adresa | U Bažantnice 982/32, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Pavol Šebeš |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 26.7.2022 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Radka Deutscherová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 26.7.2022 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Vlasta Nohejlová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 26.7.2022 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Radka Deutscherová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2012 do 11.11.2015 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Pavol Šebeš |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2012 do 11.11.2015 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Vlasta Nohejlová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2012 do 11.11.2015 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Radovan Moržol |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 18.7.2012 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Ing. Michal Vavrys |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 18.7.2012 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Mgr. Helga Puková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 18.7.2012 |
Adresa | Tovární 1290/8, 73701 Český Těšín |
IČO: | 26865921 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Tovární 8 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 8. 2005 |
Sídlo: | Tovární 1290/8, Český Těšín 73701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |