Společenství pro dům Střelniční 8 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Střelniční 8 (26865696) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Střelniční 251/8, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 8. 2005 Společenství pro dům Střelniční 8 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Střelniční 8 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Střelniční 8 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4562 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26865696 | |
Jméno: | Společenství pro dům Střelniční 8 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.8.2005 |
Zapsána dne: | 4.8.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 4.8.2005 | |
Den vzniku společenství: 03.05.2005 | 4.8.2005 - 15.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Střelniční 251/8, Český Těšín 73701, Česká republika | 15.7.2015 |
---|
předseda výboru | Renáta Křivánková |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 |
Adresa | Střelniční 251/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Eduard Křibík |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 |
Adresa | Střelniční 251/8, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Emilie Cicvárková |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2015 |
Adresa | Střelniční 251/8, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Ľubomír Basaráb |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 5.8.2015 |
Adresa | Střelniční 251/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Eduard Křibík |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2012 do 15.7.2015 |
Adresa | Střelniční 251/8, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Renáta Křivánková |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2012 do 15.7.2015 |
Adresa | Střelniční 251/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Renáta Křivánková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2011 do 24.8.2012 |
Adresa | Střelniční 251/8, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Eduard Křibík |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2011 do 24.8.2012 |
Adresa | Střelniční 251/8, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Renáta Křivánková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 4.2.2011 |
Adresa | Střelniční 251/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Eduard Křibík |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 4.2.2011 |
Adresa | Střelniční 251/8, 73701 Český Těšín |
IČO: | 26865696 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Střelniční 8 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 8. 2005 |
Sídlo: | Střelniční 251/8, Český Těšín 73701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |