Společenství pro dům Štítary 86 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Štítary 86 (75093294) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Radovesnická 86, 28002 Kolín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 2. 2007 Společenství pro dům Štítary 86 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Štítary 86 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Štítary 86 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 2. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7324 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75093294 | |
Jméno: | Společenství pro dům Štítary 86 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.2.2007 |
Zapsána dne: | 21.2.2007 | |
Den vzniku společenství: 22.4.2005 Způsob založení: Na základě zákona č. 72/94 Sb. v platném znění. | 21.2.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radovesnická 86, Kolín 28000, Česká republika | 21.2.2007 |
---|
člen výboru | Monika Koutská |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2021 |
Adresa | Radovesnická 86, 28002 Kolín |
místopředseda výboru | Dušan Převrátil |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2019 |
Adresa | Kutnohorská 106, 28002 Kolín |
Předseda výboru | Pavel Šanda |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2019 |
Adresa | Radovesnická 86, 28002 Kolín |
člen výboru | Monika Zárubová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2019 do 9.7.2021 |
Adresa | Radovesnická 86, 28002 Kolín |
místopředseda výboru | Monika Zárubová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2007 do 28.3.2019 |
Adresa | Pejřimská 316, 28002 Kolín |
Člen výboru | Ilona Koutová |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2014 do 28.3.2019 |
Adresa | 66, 28002 Křečhoř |
Předseda výboru | Josef Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2014 do 28.3.2019 |
Adresa | Ke Hřišti 66, 28002 Kolín |
člen výboru | Tomáš Bouma |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2007 do 7.1.2014 |
Adresa | , Kolín, Štítary, Radovesnická 86, PSČ 280 00 |
předseda výboru | Marta Mráčková |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2007 do 7.1.2014 |
Adresa | 48, 28002 Kolín |
IČO: | 75093294 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Štítary 86 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Kolín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 4. 2005 |
Sídlo: | Radovesnická 86, Kolín 28002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |