Společenství pro dům Ratiboř 408 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Ratiboř 408 (29444624) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 408, 75621 Ratiboř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 2012 Společenství pro dům Ratiboř 408 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Ratiboř 408 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Ratiboř 408 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 6. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10775 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29444624 | |
Jméno: | Společenství pro dům Ratiboř 408 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.6.2012 |
Zapsána dne: | 1.6.2012 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 1.6.2012 - 1.2.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 408, Ratiboř 75621, Česká republika | 26.11.2015 |
---|
předseda výboru | Tomáš Mikulaj |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2022 |
Adresa | 408, 75621 Ratiboř |
místopředseda výboru | Alena Šuláková |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2022 |
Adresa | 408, 75621 Ratiboř |
člen výboru | Růžena Ordeltová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2022 |
Adresa | 408, 75621 Ratiboř |
člen výboru | Zuzana Zátopková |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2020 do 1.2.2022 |
Adresa | 67, 75621 Ratiboř |
místopředseda výboru | Růžena Ordeltová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 1.2.2022 |
Adresa | 408, 75621 Ratiboř |
předseda výboru | Slavomíra Zbranková |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2020 do 1.2.2022 |
Adresa | 688, 75622 Hošťálková |
předseda výboru | Slavomíra Zbranková |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 11.12.2020 |
Adresa | 408, 75621 Ratiboř |
člen výboru | Zuzana Zátopková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2017 do 16.9.2020 |
Adresa | 506, 75621 Ratiboř |
člen výboru | Zuzana Žabčíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2017 do 24.11.2017 |
Adresa | 506, 75621 Ratiboř |
člen výboru | Zuzana Žabčíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2017 do 24.11.2017 |
Adresa | 506, 75621 Ratiboř |
člen výboru | Zuzana Žabčíková |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 13.9.2017 |
Adresa | 408, 75621 Ratiboř |
člen výboru | Zuzana Žabčíková |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 13.9.2017 |
Adresa | 408, 75621 Ratiboř |
místopředseda výboru | Růžena Ordeltová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2012 do 26.11.2015 |
Adresa | 408, 75621 Ratiboř |
člen výboru | Zuzana Žabčíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2012 do 26.11.2015 |
Adresa | 408, 75621 Ratiboř |
předseda výboru | Slavomíra Zbranková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2012 do 26.11.2015 |
Adresa | 408, 75621 Ratiboř |
IČO: | 29444624 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Ratiboř 408 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Ratiboř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 6. 2012 |
Sídlo: | 408, Ratiboř 75621 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |