Společenství pro dům Přístavní 1266/8, Brno, PSČ: 63500 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Přístavní 1266/8, Brno, PSČ: 63500 (27696995) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Přístavní 1266/8, 63500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 2006 Společenství pro dům Přístavní 1266/8, Brno, PSČ: 63500 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Přístavní 1266/8, Brno, PSČ: 63500 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Přístavní 1266/8, Brno, PSČ: 63500 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 19. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5296 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27696995 | |
Jméno: | Společenství pro dům Přístavní 1266/8, Brno, PSČ: 63500 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.8.2006 |
Zapsána dne: | 19.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přístavní 1266/8, Brno 63500, Česká republika | 29.11.2016 |
---|
předseda výboru | PharmDr. Adam Häring |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2006 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
člen výboru | Jakub Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2013 |
Adresa | Březová 433/24, 63700 Brno |
místopředseda výboru | PharmDr. Jana Martinásková |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2016 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
člen výboru | Pharm.Dr. Adam Häring |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2018 |
Adresa | K Jelenici 1404/33, 63500 Brno |
místopředseda výboru | Pharm.Dr. Jana Martinásková |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2017 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
člen výboru | Pharm.Dr. Adam Häring |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2017 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
předseda výboru | Věra Janičinová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2017 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
předseda výboru | PharmDr. Adam Häring |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
člen výboru | Pharm.Dr. Adam Häring |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2017 do 5.7.2018 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
člen výboru | Jakub Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2013 do 31.7.2017 |
Adresa | Březová 433/24, 63700 Brno |
místopředseda výboru | PharmDr. Jana Martinásková |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2016 do 31.7.2017 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
předseda výboru | PharmDr. Adam Häring |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 31.7.2017 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
předseda výboru | PharmDr. Adam Häring |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2006 do 29.11.2016 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
místopředseda výboru | PharmDr. Jana Martinásková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2006 do 15.10.2016 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
člen výboru | Jakub Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2006 do 22.8.2013 |
Adresa | Přístavní 1266/8, 63500 Brno |
IČO: | 27696995 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Přístavní 1266/8, Brno, PSČ: 63500 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Bystrc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 8. 2006 |
Sídlo: | Přístavní 1266/8, Brno 63500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |