Společenství pro dům Osvobození č. 14 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Osvobození č. 14 (27807975) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Osvobození 586/14, 79395 Město Albrechtice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 8. 2007 Společenství pro dům Osvobození č. 14 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Osvobození č. 14 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Osvobození č. 14 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 8. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5819 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27807975 | |
Jméno: | Společenství pro dům Osvobození č. 14 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.8.2007 |
Zapsána dne: | 17.8.2007 | |
Orgány společenství: - výbor - shromáždění vlastníků jednotek | 18.11.2015 | |
Datum vzniku společenství: 6.12.2006 Orgány společenství: - výbor - shromáždění vlastníků jednotek | 17.8.2007 - 18.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Osvobození 586/14, Město Albrechtice 79395, Česká republika | 18.11.2015 |
---|
člen výboru | Jaroslava Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 |
Adresa | Osvobození 586/14, 79395 Město Albrechtice |
předseda výboru | Radek Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 |
Adresa | Osvobození 586/14, 79395 Město Albrechtice |
místopředseda výboru | Jaromír Černik |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 |
Adresa | 143, 79399 Liptaň |
místopředseda výboru | Jaromír Černík |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 3.9.2021 |
Adresa | Osvobození 586/14, 79395 Město Albrechtice |
místopředseda výboru | Jaromír Černík |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2007 do 18.11.2015 |
Adresa | Osvobození 586/14, 79395 Město Albrechtice |
člen výboru | Jaroslava Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2009 do 18.11.2015 |
Adresa | Osvobození 586/14, 79395 Město Albrechtice |
předseda výboru | Radek Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2009 do 18.11.2015 |
Adresa | Osvobození 586/14, 79395 Město Albrechtice |
člen výboru | Radek Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2007 do 18.7.2009 |
Adresa | Osvobození 586/14, 79395 Město Albrechtice |
předseda výboru | Sokratis Vasiliadis |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2007 do 18.7.2009 |
Adresa | Osvobození 586/14, 79395 Město Albrechtice |
předseda výboru | Sokratis Vasilidias |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2007 do 1.11.2007 |
Adresa | Osvobození 586/17, 79395 Město Albrechtice |
místopředseda výboru | Jaromír Černík |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2007 do 1.11.2007 |
Adresa | Osvobození 586/17, 79395 Město Albrechtice |
člen výboru | Radek Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2007 do 1.11.2007 |
Adresa | Osvobození 586/17, 79395 Město Albrechtice |
IČO: | 27807975 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Osvobození č. 14 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Město Albrechtice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 8. 2007 |
Sídlo: | Osvobození 586/14, Město Albrechtice 79395 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |