Společenství pro dům Ostašská 252, Police nad Metují má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Ostašská 252, Police nad Metují (28858786) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ostašská 252, 54954 Police nad Metují. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2012 Společenství pro dům Ostašská 252, Police nad Metují má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Ostašská 252, Police nad Metují nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Ostašská 252, Police nad Metují na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 28. 12. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5851 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28858786 | |
Jméno: | Společenství pro dům Ostašská 252, Police nad Metují | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.12.2012 |
Zapsána dne: | 28.12.2012 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.12.2012 - 12.6.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ostašská 252, Police nad Metují 54954, Česká republika | 20.10.2015 |
---|
člen výboru | Michal Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
místopředseda výboru | Ivo Kubeček |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2023 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
člen výboru | Jarmila Lemfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2023 |
Adresa | 84, 54973 Martínkovice |
předseda výboru | Ing. Jakub Šefc |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2019 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
člen výboru | Radek Slovák |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2019 |
Adresa | Ostašská 169, 54954 Police nad Metují |
Člen výboru | Ivo Kubeček |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2017 do 10.6.2023 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
místopředseda výboru | Jiří Adámek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 3.1.2023 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
člen výboru | Vlasta Kohlová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 12.6.2019 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
předseda výboru | Aleš Podlešák |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 12.6.2019 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
člen výboru | Lenka Kozárová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2017 do 21.6.2017 |
Adresa | 71, 54955 Žďár nad Metují |
člen výboru | Lenka Kozárová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2017 do 21.6.2017 |
Adresa | 71, 54955 Žďár nad Metují |
člen výboru | Lenka Kozárová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 8.2.2017 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
člen výboru | Lenka Kozárová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 8.2.2017 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
člen výboru | Michal Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 20.10.2015 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
člen výboru | Vlasta Kohlová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 20.10.2015 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
člen výboru | Lenka Voborníková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 20.10.2015 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
místopředseda výboru | Jiří Adámek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 20.10.2015 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
předseda výboru | Aleš Podlešák |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 20.10.2015 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
místopředseda výboru | Aleš Podlešák |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 9.7.2014 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
předseda výboru | Jaroslav Slovák |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 9.7.2014 |
Adresa | Ostašská 252, 54954 Police nad Metují |
IČO: | 28858786 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Ostašská 252, Police nad Metují |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Police nad Metují |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 12. 2012 |
Sídlo: | Ostašská 252, Police nad Metují 54954 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |