Společenství pro dům Okrová 281, Náchod má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Okrová 281, Náchod (27504611) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Okrová 281, 54701 Náchod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 2006 Společenství pro dům Okrová 281, Náchod má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Okrová 281, Náchod nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Okrová 281, Náchod na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 25. 11. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3546 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27504611 | |
Jméno: | Společenství pro dům Okrová 281, Náchod | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.11.2006 |
Zapsána dne: | 25.11.2006 | |
Den vzniku společenství: 19.6.2006 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 25.11.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Okrová 281, Náchod 54701, Česká republika | 7.10.2016 |
---|
Předseda výboru | Lukáš Cohla |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2022 |
Adresa | Prokopa Holého 643, 50901 Nová Paka |
Místopředseda výboru | MUDr. Lukáš Podškubka |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 |
Adresa | Okrová 281, 54701 Náchod |
Člen výboru | Ing. Martin Machovec |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 |
Adresa | Okrová 281, 54701 Náchod |
Člen výboru | MUDr. Dušan Jaroměřský |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 |
Adresa | Okrová 281, 54701 Náchod |
Předseda výboru | Lukáš Cohla |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 2.11.2022 |
Adresa | Okrová 281, 54701 Náchod |
Člen výboru | MUDr. Dušan Jaroměřský |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2008 do 7.10.2016 |
Adresa | Okrová 281, 54701 Náchod |
Člen výboru | Ing. Martin Machovec |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2008 do 7.10.2016 |
Adresa | Okrová 281, 54701 Náchod |
Místopředseda výboru | MUDr. Lukáš Podškubka |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2008 do 7.10.2016 |
Adresa | Okrová 281, 54701 Náchod |
Předseda výboru | Lukáš Cohla |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2008 do 7.10.2016 |
Adresa | Okrová 281, 54701 Náchod |
Předseda výboru | Lukáš Cohla |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2006 do 29.12.2008 |
Adresa | Duhová 266, Náchod |
Místopředseda výboru | Aneta Brátová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2006 do 29.12.2008 |
Adresa | Okrová 281, Náchod |
Člen výboru | MUDr. Lukáš Podškubka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2006 do 29.12.2008 |
Adresa | 313, Božanov |
IČO: | 27504611 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Okrová 281, Náchod |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Náchod |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 11. 2006 |
Sídlo: | Okrová 281, Náchod 54701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |