Společenství pro dům Nad Týncem 1 v Plzni má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Nad Týncem 1 v Plzni (29162955) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nad Týncem 1227/1, 31200 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 2012 Společenství pro dům Nad Týncem 1 v Plzni má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Nad Týncem 1 v Plzni nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Nad Týncem 1 v Plzni na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 3. 12. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7035 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29162955 | |
Jméno: | Společenství pro dům Nad Týncem 1 v Plzni | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.12.2012 |
Zapsána dne: | 3.12.2012 | |
Orgány společenství: | 3.12.2012 - 22.5.2023 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 3.12.2012 - 22.5.2023 | |
výbor společenství | 3.12.2012 - 22.5.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Týncem 1227/1, Plzeň 31200, Česká republika | 3.12.2012 |
---|
Předsedkyně výboru | Ivana Trnková |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2023 |
Adresa | U Vaječkárny 574, 33033 Město Touškov |
Člen výboru | Jan Ernst |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2023 |
Adresa | Nad Týncem 1227/1, 31200 Plzeň |
Člen výboru | Jan Ernst |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2015 do 22.5.2023 |
Adresa | Nad Týncem 1227/1, 31200 Plzeň |
Člen výboru | Miloslav Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2015 do 22.5.2023 |
Adresa | 288, 33017 Chotíkov |
Předseda výboru | Libuše Šimicová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2015 do 22.5.2023 |
Adresa | Nad Týncem 1227/1, 31200 Plzeň |
předseda výboru | Rudolf Linka |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2012 do 29.5.2015 |
Adresa | Nad Týncem 1227/1, 31200 Plzeň |
člen výboru | Miloslav Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2012 do 29.5.2015 |
Adresa | 288, 33017 Chotíkov |
člen výboru | Eva Seegerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2012 do 29.5.2015 |
Adresa | Nad Týncem 1227/1, 31200 Plzeň |
IČO: | 29162955 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Nad Týncem 1 v Plzni |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 12. 2012 |
Sídlo: | Nad Týncem 1227/1, Plzeň 31200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |