Společenství pro dům Lysolajská 893, Horoměřice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Lysolajská 893, Horoměřice (28532333) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Lysolajská 893, 25262 Horoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2009 Společenství pro dům Lysolajská 893, Horoměřice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Lysolajská 893, Horoměřice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Lysolajská 893, Horoměřice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9938 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28532333 | |
Jméno: | Společenství pro dům Lysolajská 893, Horoměřice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.3.2009 |
Zapsána dne: | 12.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lysolajská 893, Horoměřice 25262, Česká republika | 12.3.2009 |
---|
pověřený vlastník | David Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2013 |
Adresa | Lysolajská 893, 25262 Horoměřice |
předseda výboru | David Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 28.12.2013 |
Adresa | Lysolajská 893, 25262 Horoměřice |
člen výboru | Karel Kaczor |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 28.12.2013 |
Adresa | Lysolajská 893, 25262 Horoměřice |
místopředseda výboru | Ing. Blanka Sodomková |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2011 do 28.12.2013 |
Adresa | Na Březince 1111/4, 15000 Praha 5 |
místopředseda výboru | Martin Pošta |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 7.9.2011 |
Adresa | Evropská 462/233, 16100 Praha 6 |
IČO: | 28532333 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Lysolajská 893, Horoměřice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Horoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 3. 2009 |
Sídlo: | Lysolajská 893, Horoměřice 25262 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |