Společenství pro dům Lidická 148 a 149 v Litoměřicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Lidická 148 a 149 v Litoměřicích (28720253) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Lidická 148/4, 41201 Litoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 4. 2010 Společenství pro dům Lidická 148 a 149 v Litoměřicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Lidická 148 a 149 v Litoměřicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Lidická 148 a 149 v Litoměřicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 7. 4. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4973 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28720253 | |
Jméno: | Společenství pro dům Lidická 148 a 149 v Litoměřicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.4.2010 |
Zapsána dne: | 7.4.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lidická 148/4, Litoměřice 41201, Česká republika | 11.6.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Lidická 148, Litoměřice 41201, Česká republika | 7.4.2010 - 11.6.2019 |
předseda výboru | Lenka Kárníková |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2023 |
Adresa | Křížová 339/20, 41201 Litoměřice |
člen výboru | Pavlína Brožková |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2023 |
Adresa | 337, 41141 Žitenice |
člen výboru | Dana Vaisová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2023 |
Adresa | Lidická 148/4, 41201 Litoměřice |
Předseda výboru | Václav Paták |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 30.5.2023 |
Adresa | Lidická 148/4, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Dana Vaisová |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 30.5.2023 |
Adresa | Lidická 148/4, 41201 Litoměřice |
Předseda výboru | Václav Paták |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2010 do 11.6.2019 |
Adresa | Lidická 148, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Dana Vaisová |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2016 do 11.6.2019 |
Adresa | Lidická 148/4, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Dana Vaisová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2010 do 21.8.2016 |
Adresa | Lidická 148, 41201 Litoměřice |
IČO: | 28720253 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Lidická 148 a 149 v Litoměřicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 4. 2010 |
Sídlo: | Lidická 148/4, Litoměřice 41201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |