Společenství pro dům Kostelní 12/6 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Kostelní 12/6 (27796400) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kostelní 12/6, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 4. 2007 Společenství pro dům Kostelní 12/6 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Kostelní 12/6 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Kostelní 12/6 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 4. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5598 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27796400 | |
Jméno: | Společenství pro dům Kostelní 12/6 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.4.2007 |
Zapsána dne: | 16.4.2007 | |
Den vzniku společenství: 25.8.2006 - Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 16.4.2007 - 6.6.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kostelní 12/6, Ostrava 70200, Česká republika | 2.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Kostelní 12/6, Ostrava 70200, Česká republika | 16.4.2007 - 2.4.2015 |
předseda výboru | Ing. Tomáš Konderla |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | Přadlácká 629/14, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Mgr. Jan Petro |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | Jasanová 250, 74775 Velké Heraltice |
člen výboru | Dušan Bernatík |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | Třinecká 786/11, 73542 Těrlicko |
předseda výboru | Dušan Bernatík |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2018 do 1.7.2023 |
Adresa | Třinecká 786/11, 73542 Těrlicko |
člen výboru | Mgr. Ludmila Kadrnková |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2018 do 1.7.2023 |
Adresa | Kostelní 12/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Karel Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2021 do 1.7.2023 |
Adresa | Masarykovo náměstí 2/2, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Karel Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2018 do 14.7.2021 |
Adresa | Kostelní 12/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Dušan Bernatík |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2015 do 21.8.2018 |
Adresa | Třinecká 786/11, 73542 Těrlicko |
místopředseda výboru | Ludmila Kadrnková |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2015 do 21.8.2018 |
Adresa | Kostelní 12/6, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Karel Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2017 do 21.8.2018 |
Adresa | Kostelní 12/6, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Karel Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2015 do 4.1.2017 |
Adresa | 9. května 825, 74283 Klimkovice |
předseda výboru | Karel Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2012 do 2.4.2015 |
Adresa | 9. května 825, Ostrava |
místopředseda výboru | Ludmila Kadrnková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2012 do 2.4.2015 |
Adresa | Kostelní 12/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Ján Petro |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2012 do 1.4.2015 |
Adresa | Jasanová 250, 74775 Velké Heraltice |
předseda výboru | Danuše Samsonová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2007 do 23.6.2012 |
Adresa | Kostelní 12/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Robert Füster |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2007 do 23.6.2012 |
Adresa | Kostelní 12/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Ludmila Kadrnková |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2007 do 23.6.2012 |
Adresa | Kostelní 12/6, 70200 Ostrava |
IČO: | 27796400 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Kostelní 12/6 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 4. 2007 |
Sídlo: | Kostelní 12/6, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |