Společenství pro dům Korunní 1192/42 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Korunní 1192/42 (26841827) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Korunní 1192/42, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 10. 2004 Společenství pro dům Korunní 1192/42 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Korunní 1192/42 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Korunní 1192/42 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 10. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4085 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26841827 | |
Jméno: | Společenství pro dům Korunní 1192/42 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.10.2004 |
Zapsána dne: | 4.10.2004 | |
Orgány Společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník - revizor | 27.6.2015 - 16.3.2017 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 4.8.2005 - 27.6.2015 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 4.10.2004 - 4.8.2005 | |
Den vzniku společenství: 7.4.2004 | 4.10.2004 - 19.1.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korunní 1192/42, Ostrava 70900, Česká republika | 1.7.2015 |
---|
předseda výboru | Jaroslav Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2018 |
Adresa | Stojanovo náměstí 1072/1, 70900 Ostrava |
člen výboru | Petr Kokeš |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 |
Adresa | Korunní 1192/42, 70900 Ostrava |
člen výboru | Renata Řikovská |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 |
Adresa | Korunní 1192/42, 70900 Ostrava |
předseda výboru | Roman Danko |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 |
Adresa | Korunní 1192/42, 70900 Ostrava |
předseda výboru | Roman Danko |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2018 |
Adresa | Pražákova 1099/9, 70900 Ostrava |
pověřený vlastník | Roman Danko |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 |
Adresa | 207, 74281 Bravantice |
předseda výboru | Roman Danko |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2018 do 13.10.2018 |
Adresa | Pražákova 1099/9, 70900 Ostrava |
předseda výboru | Roman Danko |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2017 do 24.1.2018 |
Adresa | Korunní 1192/42, 70900 Ostrava |
pověřený vlastník | Roman Danko |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 do 16.3.2017 |
Adresa | 207, 74281 Bravantice |
pověřený vlastník | Alena Zádrapová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2015 do 12.8.2015 |
Adresa | Korunní 1192/42, 70900 Ostrava |
místopředseda výboru | Antonín Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 27.6.2015 |
Adresa | Korunní 1192/42, Ostrava |
člen výboru | Renata Říkovská |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2007 do 27.6.2015 |
Adresa | Korunní 1192/42, Ostrava |
předseda výboru | Alena Zádrapová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2013 do 27.6.2015 |
Adresa | Korunní 1192/42, 70900 Ostrava |
předseda výboru | Milan Perdulák |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 19.1.2013 |
Adresa | Korunní 1192/42, Ostrava |
člen výboru | Ing. Jindřiška Zahoranská |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 22.9.2007 |
Adresa | Korunní 1192/42, Ostrava |
Pověřený vlastník | Lubomíra Kotrusová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2004 do 4.8.2005 |
Adresa | Korunní 1192/42, Ostrava |
IČO: | 26841827 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Korunní 1192/42 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 10. 2004 |
Sídlo: | Korunní 1192/42, Ostrava 70900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |