Společenství pro dům Ježnická 1704/6, Krnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům Ježnická 1704/6, Krnov (28606272) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ježnická 1704/6, 79401 Krnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 2009 Společenství pro dům Ježnická 1704/6, Krnov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům Ježnická 1704/6, Krnov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům Ježnická 1704/6, Krnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 12. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6774 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28606272 | |
Jméno: | Společenství pro dům Ježnická 1704/6, Krnov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.12.2009 |
Zapsána dne: | 11.12.2009 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor | 11.12.2009 | |
Den vzniku společenství: 21.6.2007 | 11.12.2009 - 5.3.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ježnická 1704/6, Krnov 79401, Česká republika | 5.3.2014 |
---|
předseda výboru | Ing. Miroslav Binar |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2019 |
Adresa | Ježnická 1704/6, 79401 Krnov |
člen výboru | Martin Veleba |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2019 |
Adresa | Ježnická 1704/6, 79401 Krnov |
člen výboru | Marek Ferenc |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2019 |
Adresa | Ježnická 1704/6, 79401 Krnov |
předseda výboru | Ing. Miroslav Binar |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 14.8.2019 |
Adresa | Ježnická 1704/6, 79401 Krnov |
člen výboru | Martin Veleba |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 14.8.2019 |
Adresa | Ježnická 1704/6, 79401 Krnov |
místopředseda výboru | MUDr. Ondřej Servus |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 11.2.2019 |
Adresa | Ježnická 1704/6, 79401 Krnov |
předseda výboru | Ing. Miroslav Binar |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2009 do 5.3.2014 |
Adresa | Ježnická 1704/6, Krnov |
místopředseda výboru | MUDr. Ondřej Servus |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2009 do 5.3.2014 |
Adresa | Ježnická 1704/6, Krnov |
člen výboru | Michael Šamánek |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2009 do 5.3.2014 |
Adresa | Ježnická 1704/6, Krnov |
IČO: | 28606272 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům Ježnická 1704/6, Krnov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 12. 2009 |
Sídlo: | Ježnická 1704/6, Krnov 79401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |