Společenství pro dům čp. 261 ve Vysokém nad Jizerou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům čp. 261 ve Vysokém nad Jizerou (28846753) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sluneční 261, 51211 Vysoké nad Jizerou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 2012 Společenství pro dům čp. 261 ve Vysokém nad Jizerou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům čp. 261 ve Vysokém nad Jizerou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům čp. 261 ve Vysokém nad Jizerou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 2. 4. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5658 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28846753 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 261 ve Vysokém nad Jizerou | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.4.2012 |
Zapsána dne: | 2.4.2012 | |
- orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek, výbor společenství, kontrolní komise | 2.4.2012 - 2.4.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sluneční 261, Vysoké nad Jizerou 51211, Česká republika | 23.11.2016 |
---|
předseda výboru | Zbyněk Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2020 |
Adresa | Sluneční 261, 51211 Vysoké nad Jizerou |
místopředseda výboru | Luboš Pastorek |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2020 |
Adresa | Sluneční 261, 51211 Vysoké nad Jizerou |
člen výboru | Anna Hladíková |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2020 |
Adresa | Sluneční 261, 51211 Vysoké nad Jizerou |
člen výboru | Zbyněk Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 2.4.2020 |
Adresa | Sluneční 261, 51211 Vysoké nad Jizerou |
místopředseda výboru | Libuše Pluchová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 2.4.2020 |
Adresa | Sadová 192, 51211 Vysoké nad Jizerou |
předseda výboru | Vojtěch Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 2.4.2020 |
Adresa | Zemské právo 1573/5, 10200 Praha |
místopředseda výboru | Libuše Pluchová |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2012 do 20.10.2015 |
Adresa | Sadová 192, 51211 Vysoké nad Jizerou |
člen výboru | Zbyněk Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2012 do 20.10.2015 |
Adresa | 327, 51211 Vysoké nad Jizerou |
předseda výboru | Vojtěch Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2012 do 20.10.2015 |
Adresa | U nových domů 524/3, 14000 Praha 4 |
IČO: | 28846753 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům čp. 261 ve Vysokém nad Jizerou |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Vysoké nad Jizerou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 4. 2012 |
Sídlo: | Sluneční 261, Vysoké nad Jizerou 51211 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |