Společenství pro dům č.p.949 v Jáchymově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům č.p.949 v Jáchymově (71237216) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Štěpova 949, 36251 Jáchymov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2005 Společenství pro dům č.p.949 v Jáchymově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům č.p.949 v Jáchymově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům č.p.949 v Jáchymově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 9. 2. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3803 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71237216 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p.949 v Jáchymově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.2.2005 |
Zapsána dne: | 9.2.2005 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 9.2.2005 | |
Den vzniku společenství: 12.7.2004 | 9.2.2005 - 23.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štěpova 949, Jáchymov 36251, Česká republika | 23.2.2017 |
---|
předseda výboru | Lada Baranek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 |
Adresa | třída Dukelských hrdinů 516, 36251 Jáchymov |
místopředseda výboru | František Bozděch |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
člen výboru | Blanka Josková |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2022 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
místopředseda výboru | Marta Vaškevičová |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 27.1.2022 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
člen výboru | František Bozděch |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 27.1.2022 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
předseda výboru | Blanka Josková |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 27.1.2022 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
člen výboru | František Bozděch |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2011 do 23.2.2017 |
Adresa | Dvořákova 669, 36017 Karlovy Vary |
místopředseda výboru | Marta Vaškevičová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2011 do 23.2.2017 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
předseda výboru | Blanka Josková |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 23.2.2017 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
místopředseda výboru | Marta Vaškevičová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2011 do 23.2.2017 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
člen výboru | František Bozděch |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2011 do 23.2.2017 |
Adresa | Dvořákova 669, 36017 Karlovy Vary |
předseda výboru | Blanka Josková |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 23.2.2017 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
předseda výboru | Blanka Josková |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2011 do 25.1.2017 |
Adresa | K Lanovce 926, 36251 Jáchymov |
člen výboru | Marta Vaškevičová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2005 do 14.7.2011 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
místopředseda výboru | Blanka Josková |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2007 do 14.7.2011 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
předseda výboru | Ivana Kuželová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2007 do 14.7.2011 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
předseda výboru | Eva Ungerová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2005 do 5.6.2007 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
místopředseda výboru | David Joska |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2005 do 5.6.2007 |
Adresa | Štěpova 949, 36251 Jáchymov |
IČO: | 71237216 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům č.p.949 v Jáchymově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Jáchymov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 7. 2004 |
Sídlo: | Štěpova 949, Jáchymov 36251 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |