Společenství pro dům č.p. 415 Kravaře má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům č.p. 415 Kravaře (28583523) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Náměstí 415/26, 74721 Kravaře. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 2009 Společenství pro dům č.p. 415 Kravaře má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům č.p. 415 Kravaře nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům č.p. 415 Kravaře na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 4. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6532 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28583523 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 415 Kravaře | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.4.2009 |
Zapsána dne: | 28.4.2009 | |
Den vzniku společenství: 14.11.2008 | 28.4.2009 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 28.4.2009 - 31.10.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náměstí 415/26, Kravaře 74721, Česká republika | 29.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Náměstí č.p. 415, Kravaře 74721, Česká republika | 28.4.2009 - 29.9.2016 |
člen výboru | Josef Zavodančík |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | Náměstí 415/26, 74721 Kravaře |
místopředseda výboru | Petr Gospoš |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | Pod Hradbami 162, 79399 Osoblaha |
člen výboru | Eva Hermanová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | Náměstí 415/26, 74721 Kravaře |
člen výboru | Irena Ouhrabková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | 1, 56164 Sobkovice |
předseda výboru | Bohumír Weczerek |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | Náměstí 415/26, 74721 Kravaře |
člen výboru | Irena Ouhrabková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 31.10.2017 |
Adresa | 1, 56164 Sobkovice |
předseda výboru | Bohumír Weczerek |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 31.10.2017 |
Adresa | Náměstí 415/26, 74721 Kravaře |
místopředseda výboru | Petr Gospoš |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 31.10.2017 |
Adresa | Pod Hradbami 162, 79399 Osoblaha |
člen výboru | Eva Hermanová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 31.10.2017 |
Adresa | Náměstí 415/26, 74721 Kravaře |
člen výboru | Josef Zavodančík |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 21.8.2017 |
Adresa | Náměstí 415/26, 74721 Kravaře |
místopředseda výboru | Petr Gospoš |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 24.11.2015 |
Adresa | Náměstí 415/26, 74721 Kravaře |
člen výboru | Eva Hermannová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 24.11.2015 |
Adresa | Náměstí 415/26, 74721 Kravaře |
člen výboru | Irena Ouhrabková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 24.11.2015 |
Adresa | Náměstí 415/26, 74721 Kravaře |
člen výboru | Josef Zavodančík |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 24.11.2015 |
Adresa | Náměstí 415/26, 74721 Kravaře |
předseda výboru | Bohumír Weczerek |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 24.11.2015 |
Adresa | Náměstí 415/26, 74721 Kravaře |
IČO: | 28583523 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům č.p. 415 Kravaře |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Kravaře |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 4. 2009 |
Sídlo: | Náměstí 415/26, Kravaře 74721 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |