Společenství pro dům č.p. 2449 v Karviné-Novém Městě má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům č.p. 2449 v Karviné-Novém Městě (27771598) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 2006 Společenství pro dům č.p. 2449 v Karviné-Novém Městě má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům č.p. 2449 v Karviné-Novém Městě nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům č.p. 2449 v Karviné-Novém Městě na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5100 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27771598 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 2449 v Karviné-Novém Městě | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.6.2006 |
Zapsána dne: | 29.6.2006 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 25.5.2011 - 8.8.2017 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník společenství | 29.6.2006 - 25.5.2011 | |
Den vzniku společenství: 13. prosince 2005 | 29.6.2006 - 12.11.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jaroslava Vrchlického 2449/1, Karviná 73506, Česká republika | 18.7.2017 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Jaroslava Vrchlického, čp. 2449, Karviná 73506, Česká republika | 29.6.2006 - 18.7.2017 |
předseda výboru | Ing. Tomasz Folwarczny |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Danuta Kantorová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
člen výboru | Jaromír Kaleta |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
člen výboru | Jaromír Kaleta |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2018 do 14.7.2022 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Danuta Kantorová |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2017 do 14.7.2022 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
předseda výboru | Ing. Tomasz Folwarczny |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2017 do 14.7.2022 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
člen výboru | Marian Moťovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2017 do 20.12.2018 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Danuta Kantorová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2013 do 8.8.2017 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
člen výboru | Marian Moťovský |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2013 do 8.8.2017 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
předseda výboru | Tomasz Folwarczny |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2013 do 8.8.2017 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
člen výboru | Marian Moťovský |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2013 do 8.8.2017 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Danuta Kantorová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2013 do 8.8.2017 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
předseda výboru | Tomasz Folwarczny |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2013 do 8.8.2017 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, 73506 Karviná |
člen výboru | Danuta Kantorová |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2011 do 12.11.2013 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, Karviná |
místopředseda výboru | Ing. Tomasz Folwarczny |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2011 do 12.11.2013 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, Karviná |
předseda výboru | MUDr. Miroslav Hudec |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2011 do 12.11.2013 |
Adresa | Jaroslava Vrchlického 2449/1, Karviná |
pověřený vlastník | PaedDr. Miluše Pollaková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2006 do 25.5.2011 |
Adresa | ul. Jaroslava Vrchlického, čp. 2449, Karviná-Nové Město |
IČO: | 27771598 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům č.p. 2449 v Karviné-Novém Městě |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 6. 2006 |
Sídlo: | Jaroslava Vrchlického 2449/1, Karviná 73506 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |