Společenství pro dům č.p. 1190 v Hulíně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům č.p. 1190 v Hulíně (28315898) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Družba 1190, 76824 Hulín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 2008 Společenství pro dům č.p. 1190 v Hulíně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům č.p. 1190 v Hulíně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům č.p. 1190 v Hulíně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 12. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6768 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28315898 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 1190 v Hulíně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.12.2008 |
Zapsána dne: | 30.12.2008 | |
Společenství vzniklo podle zákona č. 103/2000 Sb, podle § 9 odst. 4, tj. 1.9.2008 | 30.12.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družba 1190, Hulín 76824, Česká republika | 30.12.2008 |
---|
Předseda výboru | Eduard Dobeš |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2022 |
Adresa | Družba 1190, 76824 Hulín |
Člen výboru | Václav Kořínek |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2022 |
Adresa | Družba 1190, 76824 Hulín |
Člen výboru | Jana Čadová |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2022 |
Adresa | Družba 1190, 76824 Hulín |
člen výboru | Václav Kořínek |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 do 3.3.2022 |
Adresa | Družba 1190, 76824 Hulín |
člen výboru | Jana Čadová |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 do 3.3.2022 |
Adresa | Družba 1190, 76824 Hulín |
předseda výboru | Eduard Dobeš |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 do 3.3.2022 |
Adresa | Družba 1190, 76824 Hulín |
člen výboru | Petr Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 27.4.2016 |
Adresa | Družba 1190, 76824 Hulín |
předseda výboru | Ivan Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2014 do 27.4.2016 |
Adresa | Družba 1190, 76824 Hulín |
místopředsedkyně výboru | Radka Lacigová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 27.4.2016 |
Adresa | 204, 76852 Míškovice |
místopředsedkyně výboru | Radka Lacigová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 24.2.2016 |
Adresa | Družba 1190, 76824 Hulín |
předseda výboru | Ivan Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 14.8.2014 |
Adresa | Družba 1190, 76824 Hulín |
IČO: | 28315898 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům č.p. 1190 v Hulíně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Hulín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 12. 2008 |
Sídlo: | Družba 1190, Hulín 76824 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |