Společenství pro dům 334 Nižbor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům 334 Nižbor (28400828) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Konvalinková 334, 26705 Nižbor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 6. 2008 Společenství pro dům 334 Nižbor má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům 334 Nižbor nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům 334 Nižbor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 6. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8994 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28400828 | |
Jméno: | Společenství pro dům 334 Nižbor | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.6.2008 |
Zapsána dne: | 11.6.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šňárova 334, Nižbor 26705, Česká republika | 11.6.2008 |
---|
člen výboru SVJ | Miroslav Kincl |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Konvalinková 334, 26705 Nižbor |
člen výboru SVJ | Marcela Skoupá |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Konvalinková 334, 26705 Nižbor |
Předseda výboru SVJ | Pavla Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2023 |
Adresa | Konvalinková 334, 26705 Nižbor |
Předseda výboru SVJ | Pavla Josková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 do 17.9.2023 |
Adresa | Konvalinková 334, 26705 Nižbor |
místopředseda výboru | Miroslav Kincl |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2014 do 21.1.2022 |
Adresa | Konvalinková 334, 26705 Nižbor |
člen výboru | Marcela Skoupá |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2014 do 21.1.2022 |
Adresa | Konvalinková 334, 26705 Nižbor |
předseda výboru | Jitka Haklová |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2014 do 18.8.2021 |
Adresa | Konvalinková 334, 26705 Nižbor |
předseda výboru | Mgr. Jitka Haklová |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2008 do 1.4.2014 |
Adresa | 334, 26705 Nižbor |
místopředseda výboru | Miroslav Kincl |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2008 do 1.4.2014 |
Adresa | 334, 26705 Nižbor |
člen výboru | Marcela Truksová |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2008 do 1.4.2014 |
Adresa | 334, 26705 Nižbor |
IČO: | 28400828 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům 334 Nižbor |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Nižbor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 6. 2008 |
Sídlo: | Konvalinková 334, Nižbor 26705 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |