Společenství pro dům 1533 Čelákovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství pro dům 1533 Čelákovice (28915721) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese V Prokopě 1533, 25088 Čelákovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 7. 2009 Společenství pro dům 1533 Čelákovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství pro dům 1533 Čelákovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství pro dům 1533 Čelákovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 7. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10378 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28915721 | |
Jméno: | Společenství pro dům 1533 Čelákovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.7.2009 |
Zapsána dne: | 4.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Prokopě 1533, Čelákovice 25088, Česká republika | 4.7.2009 |
---|
místopředseda výboru | Petra Mandová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2023 |
Adresa | Dlouhá 344, 37361 Hrdějovice |
předseda výboru | Pavel Hrách |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 |
Adresa | V Prokopě 1533, 25088 Čelákovice |
člen výboru | Ing.arch. Martin Smrž |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 |
Adresa | V Prokopě 1533, 25088 Čelákovice |
místopředseda výboru | Petra Kaucká |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 do 26.7.2023 |
Adresa | Dlouhá 344, 37361 Hrdějovice |
místopředseda výboru | Petra Kaucká |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2009 do 28.12.2022 |
Adresa | V Prokopě 1533, 25088 Čelákovice |
člen výboru | Jitka Kukačková |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2009 do 11.8.2021 |
Adresa | V Prokopě 1533, 25088 Čelákovice |
předseda výboru | Pavel Hrách |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2009 do 16.12.2015 |
Adresa | V Prokopě 1533, 25088 Čelákovice |
IČO: | 28915721 |
---|---|
Firma: | Společenství pro dům 1533 Čelákovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Čelákovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 7. 2009 |
Sídlo: | V Prokopě 1533, Čelákovice 25088 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |