Společenství POHODA - č.p. 303,304,305 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství POHODA - č.p. 303,304,305 (72753447) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hornická 304, 47127 Stráž pod Ralskem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 2003 Společenství POHODA - č.p. 303,304,305 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství POHODA - č.p. 303,304,305 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství POHODA - č.p. 303,304,305 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 19. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2367 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72753447 | |
Jméno: | Společenství POHODA - č.p. 303,304,305 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.4.2003 |
Zapsána dne: | 19.4.2003 | |
Den vzniku 9.10.2002 | 19.4.2003 - 22.2.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hornická 304, Stráž pod Ralskem 47127, Česká republika | 5.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hornická 304, Stráž pod Ralskem 47127, Česká republika | 19.4.2003 - 5.12.2016 |
Předseda | Pavla Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2024 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda | Pavlína Pelcová |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2024 |
Adresa | Hornická 304, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen | Libor Špetla |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2024 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda | Pavlína Pelcová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 do 10.1.2024 |
Adresa | Hornická 304, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen | Jan Morys |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 do 10.1.2024 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen | Libor Špetla |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 do 10.1.2024 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda | Pavla Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 do 10.1.2024 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda výboru | Libor Špetla |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2014 do 16.11.2018 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Jaroslava Pavlusová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2014 do 16.11.2018 |
Adresa | Hornická 304, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Daniela Jeřábková |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2014 do 16.11.2018 |
Adresa | Hornická 304, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda výboru | Pavla Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2014 do 16.11.2018 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda výboru | Pavla Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2009 do 22.2.2014 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Jaroslava Pavlusová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2009 do 22.2.2014 |
Adresa | Hornická 304, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Zdeněk Rokoský |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2009 do 22.2.2014 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda výboru | Veronika Kumštová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2009 do 22.2.2014 |
Adresa | Hornická 305, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Daniela Jeřábková |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2009 do 22.2.2014 |
Adresa | Hornická 304, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Zdeněk Rokoský |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2006 do 5.12.2009 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Jaroslava Pavlusová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2006 do 5.12.2009 |
Adresa | Hornická 304, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Pavel Hejný |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2006 do 5.12.2009 |
Adresa | Hornická 305, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda výboru | Marie Bojanovská |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2006 do 5.12.2009 |
Adresa | Hornická 304, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda výboru | Pavla Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2006 do 5.12.2009 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda | Pavla Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2003 do 18.7.2006 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda | Jan Kumšta |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2003 do 18.7.2006 |
Adresa | Hornická 305, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen | Jaroslava Pavlusová |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2003 do 18.7.2006 |
Adresa | Hornická 304, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen | Zdeněk Rokoský |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2003 do 18.7.2006 |
Adresa | Hornická 303, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen | Marie Bojanovská |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2003 do 18.7.2006 |
Adresa | Hornická 304, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen | Pavel Hejný |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2003 do 18.7.2006 |
Adresa | Hornická 305, 47127 Stráž pod Ralskem |
IČO: | 72753447 |
---|---|
Firma: | Společenství POHODA - č.p. 303,304,305 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Stráž pod Ralskem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 12. 2002 |
Sídlo: | Hornická 304, Stráž pod Ralskem 47127 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |