Společenství Palachova 249 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Palachova 249 (25446321) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Palachova 249/4, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 4. 2002 Společenství Palachova 249 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Palachova 249 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Palachova 249 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1164 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25446321 | |
Jméno: | Společenství Palachova 249 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.4.2002 |
Zapsána dne: | 24.4.2002 | |
Den vzniku společenství 20. 7. 2001 | 24.4.2002 - 20.6.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palachova 249/4, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 24.4.2002 |
---|
Předseda výboru | Luděk Matýs |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2023 |
Adresa | Palachova 249/4, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Pavlína Tvrdá |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2023 |
Adresa | Palachova 249/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Drahuše Lachová |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2023 |
Adresa | Palachova 249/4, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Luděk Matýs |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2013 do 20.6.2023 |
Adresa | Palachova 249/4, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Pavlína Tvrdá |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2013 do 20.6.2023 |
Adresa | Palachova 249/4, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Drahuše Lachová |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2013 do 20.6.2023 |
Adresa | Palachova 249/4, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Luděk Matýs |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2007 do 14.8.2013 |
Adresa | Palachova 249, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Mgr. Lucie Landovská |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2007 do 14.8.2013 |
Adresa | Palachova 249, Ústí nad Labem |
Člen | Pavlína Tvrdá |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2007 do 14.8.2013 |
Adresa | Palachova 249, Ústí nad Labem |
Předseda | Luděk Matýs |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2002 do 15.8.2007 |
Adresa | Palachova 249, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Alena Nesměráková |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2002 do 15.8.2007 |
Adresa | Palachova 249, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Lucie Žídková |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2002 do 15.8.2007 |
Adresa | Příkopy 441/4, Ústí nad Labem |
IČO: | 25446321 |
---|---|
Firma: | Společenství Palachova 249 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 4. 2002 |
Sídlo: | Palachova 249/4, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |